Jose Pedro dos Santos Soares
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Jose Pedro dos Santos Soares. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Jose Pedro dos Santos Soares
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Jose Pedro dos Santos Soares?
Jose Pedro dos Santos Soares é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Espírito Santo, São Paulo, acumulando um capital social de R$ 1.002,00. Jose não possui sócios.
Quais são as empresas de Jose Pedro dos Santos Soares?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Jose Pedro dos Santos Soares - 12.896.910/0001-83 | Baixada | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Nova Venécia, Espírito Santo |
Eleicao 2012 Jose Pedro dos Santos Soares Vereador - 16.134.151/0001-72 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Garça, São Paulo |
Eleicao 2016 Jose Pedro dos Santos Soares Vereador - 25.614.248/0001-73 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Garça, São Paulo |
Heron Tecnologia Eletronica - Jose Pedro dos Santos Soares - 24.070.275/0001-60 | Baixada | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Garça, São Paulo |
Dengo10 - Jose Pedro dos Santos Soares - 41.505.392/0001-28 | Ativa | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Garça, São Paulo |
Quem são os sócios de Jose Pedro dos Santos Soares?
Não foram encontrados sócios relacionados a esta pessoa.
Jose Pedro dos Santos Soares é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | GARCA-SP | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE GARCA-SP | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Jose Pedro dos Santos Soares
Em qual empresa Jose Pedro dos Santos Soares trabalha?
Jose Pedro dos Santos Soares trabalha para
Qual o cargo de Jose Pedro dos Santos Soares na ?
Jose Pedro dos Santos Soares é Sócio na .
Em qual empresa Jose Pedro dos Santos Soares é sócio?
Jose Pedro dos Santos Soares é sócio na empresa .
Por que Jose Pedro dos Santos Soares é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Jose Pedro dos Santos Soares assumiu o cargo de VEREADOR em GARCA-SP no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Jose Pedro dos Santos Soares?
Jose Pedro dos Santos Soares é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na GARCA-SP.
Antes disso, Jose Pedro dos Santos Soares?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE GARCA-SP.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família SOARES:
Pedro Jose Soares Dos Santos
Pedro Jose Santos Soares
Pedro Dos Santos Soares
Pedro Soares Dos Santos
Jose Pedro Soares
Pedro Jose Soares
Pedro Antonio Soares Dos Santos
Pedro Moacir Dos Santos Soares
Pedro Soares Dos Santos Junior
Pedro Americo Dos Santos Soares
Pedro Inacio Soares Dos Santos
Pedro Soares Dos Santos Sobrinho
Pedro Soares Dos Santos Neto
Joao Pedro Soares Dos Santos
Esther Pedro Soares Dos Santos
Família DOS:
Pedro Jose Soares Dos Santos
Pedro Dos Santos Soares
Pedro Soares Dos Santos
Jose Pedro Dos Santos
Jose Dos Santos Pedro
Pedro Jose Dos Santos
Jose Pedro Santos Dos Santos
Pedro Antonio Soares Dos Santos
Pedro Moacir Dos Santos Soares
Pedro Soares Dos Santos Junior
Pedro Americo Dos Santos Soares
Pedro Inacio Soares Dos Santos
Pedro Soares Dos Santos Sobrinho
Pedro Soares Dos Santos Neto
Joao Pedro Soares Dos Santos
Esther Pedro Soares Dos Santos
Família SANTOS:
Pedro Jose Soares Dos Santos
Pedro Jose Santos Soares
Pedro Dos Santos Soares
Pedro Soares Dos Santos
Jose Pedro Dos Santos
Jose Dos Santos Pedro
Pedro Jose Dos Santos
Jose Pedro Santos Dos Santos
Jose Pedro Santos Dos Santos
Pedro Antonio Soares Dos Santos
Pedro Moacir Dos Santos Soares
Pedro Soares Dos Santos Junior
Pedro Americo Dos Santos Soares
Pedro Inacio Soares Dos Santos
Pedro Soares Dos Santos Sobrinho
Pedro Soares Dos Santos Neto
Joao Pedro Soares Dos Santos
Esther Pedro Soares Dos Santos
Família PEDRO:
Jose Pedro Soares
Jose Pedro Dos Santos
Jose Dos Santos Pedro
Jose Pedro Santos Dos Santos
Joao Pedro Soares Dos Santos
Esther Pedro Soares Dos Santos
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Jose Pedro dos Santos Soares sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Jose Pedro dos Santos Soares?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados