Jose Jocier Marques de Souza
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Jose Jocier Marques de Souza. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Jose Jocier Marques de Souza
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Jose Jocier Marques de Souza?
Jose Jocier Marques de Souza é um empresário(a) com participação em 4 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Ceará, acumulando um capital social de R$ 0,00. Jose não possui sócios.
Quais são as empresas de Jose Jocier Marques de Souza?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2016 Jose Jocier Marques de Souza Vereador - 25.855.964/0001-42 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Ibiapina, Ceará |
Eleicao 2012 Jose Jocier Marques de Souza Vereador - 16.030.222/0001-97 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Ibiapina, Ceará |
Eleicao 2020 Jose Jocier Marques de Souza Vereador - 38.848.462/0001-36 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Ibiapina, Ceará |
Eleicao 2008 Jose Jocier Marques de Souza Vereador - 09.891.525/0001-39 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Ibiapina, Ceará |
Quem são os sócios de Jose Jocier Marques de Souza?
Não foram encontrados sócios relacionados a esta pessoa.
Jose Jocier Marques de Souza é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | IBIAPINA-CE | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE IBIAPINA-CE | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Jose Jocier Marques de Souza
Em qual empresa Jose Jocier Marques de Souza trabalha?
Jose Jocier Marques de Souza trabalha para
Qual o cargo de Jose Jocier Marques de Souza na ?
Jose Jocier Marques de Souza é Sócio na .
Em qual empresa Jose Jocier Marques de Souza é sócio?
Jose Jocier Marques de Souza é sócio na empresa .
Por que Jose Jocier Marques de Souza é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Jose Jocier Marques de Souza assumiu o cargo de VEREADOR em IBIAPINA-CE no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Jose Jocier Marques de Souza?
Jose Jocier Marques de Souza é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na IBIAPINA-CE.
Antes disso, Jose Jocier Marques de Souza?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE IBIAPINA-CE.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família DE:
Jocier De Paula
Jocier De Lima
Jocier Eduardo De Lima
Jocier Holanda De Oliveira
Jocier Cruz De Sousa
Raimundo Jocier De Oliveira
Jocier Lucas De Lucena
Jose De Souza Marques
Família JOCIER:
Antonio Jocier Pinheiro Peixoto
Raimundo Jocier De Oliveira
Família SOUZA:
Jose Souza Marques
Maria Jose Marques Souza
Jose Carlos Souza Marques
Jose Marques Souza Santos
Jose De Souza Marques
Família MARQUES:
Jose Souza Marques
Maria Jose Marques Souza
Jose Carlos Souza Marques
Jose Marques Souza Santos
Jose De Souza Marques
Outras Famílias:
Jocier Montalvao
Jocier Jose Dos Santos
Jocier Rodrigues Ibiapino
Jocier Do Nascimento Bianchin
Jocier Freitas Da Cunha
Jocier Virgilio Da Silva
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Jose Jocier Marques de Souza sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Jose Jocier Marques de Souza?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados