Jose Calisto dos Santos
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Jose Calisto dos Santos. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Jose Calisto dos Santos
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Jose Calisto dos Santos?
Jose Calisto dos Santos é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Goiás, Bahia, Minas Gerais, acumulando um capital social de R$ 5.001,00. Jose também possui 2 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Jose Calisto dos Santos?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Comercial Piramide de Bebidas LTDA - 33.396.987/0001-64 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Goianira, Goiás |
Eleicao 2020 Jose Calisto dos Santos Vereador - 38.734.622/0001-16 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Presidente Tancredo Neves, Bahia |
Jose Calisto dos Santos - 13.038.999/0001-00 | Baixada | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Belo Horizonte, Minas Gerais |
Eleicao 2016 Jose Calisto dos Santos Vereador - 25.882.052/0001-60 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Presidente Tancredo Neves, Bahia |
Lider Distribuidora de Produtos de Limpeza LTDA - 58.876.715/0001-92 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio-Administrador | São Paulo, São Paulo |
Quem são os sócios de Jose Calisto dos Santos?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Joao Bosco Custodio Da Silva é sócio de Jose na(s) empresa(s): * Lider Distribuidora de Produtos de Limpeza LTDA - 58.876.715/0002-73 |
Consta na RFB que Marly Maria Da Silva Santos é sócio de Jose na(s) empresa(s): * Comercial Piramide de Bebidas LTDA - 33.396.987/0001-64 |
Jose Calisto dos Santos é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | PRESIDENTE TANCREDO NEVES-BA | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES-BA | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Jose Calisto dos Santos
Em qual empresa Jose Calisto dos Santos trabalha?
Jose Calisto dos Santos trabalha para COMERCIAL PIRAMIDE
Qual o cargo de Jose Calisto dos Santos na COMERCIAL PIRAMIDE?
Jose Calisto dos Santos é Sócio na COMERCIAL PIRAMIDE.
Em qual empresa Jose Calisto dos Santos é sócio?
Jose Calisto dos Santos é sócio na empresa COMERCIAL PIRAMIDE.
Por que Jose Calisto dos Santos é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Jose Calisto dos Santos assumiu o cargo de VEREADOR em PRESIDENTE TANCREDO NEVES-BA no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Jose Calisto dos Santos?
Jose Calisto dos Santos é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na PRESIDENTE TANCREDO NEVES-BA.
Antes disso, Jose Calisto dos Santos?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES-BA.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família CALISTO:
Jose Tarcio Calisto Dos Santos
Wilami Jose Calisto Dos Santos
Jose Luciano Calisto Dos Santos
Jose Gladimir Calisto Dos Santos
Raimundo Jose Calisto Dos Santos
Jose Calisto
Jose Victor Santana Calisto Dos Santos
Lourimar Calisto Dos Santos
Celia Calisto Dos Santos
Marli Calisto Dos Santos
Ismael Calisto Dos Santos
Samara Calisto Dos Santos
Florisvaldo Calisto Dos Santos
Daniel Calisto Dos Santos
Paulo Calisto Dos Santos
Emmanuel Calisto Dos Santos
Lucivaldo Calisto Dos Santos
Nelson Calisto Dos Santos
Floriane Calisto Dos Santos
Família DOS:
Jose Tarcio Calisto Dos Santos
Wilami Jose Calisto Dos Santos
Jose Luciano Calisto Dos Santos
Jose Gladimir Calisto Dos Santos
Raimundo Jose Calisto Dos Santos
Jose Victor Santana Calisto Dos Santos
Lourimar Calisto Dos Santos
Celia Calisto Dos Santos
Marli Calisto Dos Santos
Ismael Calisto Dos Santos
Samara Calisto Dos Santos
Florisvaldo Calisto Dos Santos
Daniel Calisto Dos Santos
Paulo Calisto Dos Santos
Emmanuel Calisto Dos Santos
Lucivaldo Calisto Dos Santos
Nelson Calisto Dos Santos
Floriane Calisto Dos Santos
Família SANTOS:
Jose Tarcio Calisto Dos Santos
Wilami Jose Calisto Dos Santos
Jose Luciano Calisto Dos Santos
Jose Gladimir Calisto Dos Santos
Raimundo Jose Calisto Dos Santos
Jose Victor Santana Calisto Dos Santos
Lourimar Calisto Dos Santos
Celia Calisto Dos Santos
Marli Calisto Dos Santos
Ismael Calisto Dos Santos
Samara Calisto Dos Santos
Florisvaldo Calisto Dos Santos
Daniel Calisto Dos Santos
Paulo Calisto Dos Santos
Emmanuel Calisto Dos Santos
Lucivaldo Calisto Dos Santos
Nelson Calisto Dos Santos
Floriane Calisto Dos Santos
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Jose Calisto dos Santos sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Jose Calisto dos Santos?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados