Jorge Laudenir Vergara de Avila
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Jorge Laudenir Vergara de Avila. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Jorge Laudenir Vergara de Avila
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Jorge Laudenir Vergara de Avila?
Jorge Laudenir Vergara de Avila é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Rio Grande do Sul, acumulando um capital social de R$ 0,00. Jorge não possui sócios.
Quais são as empresas de Jorge Laudenir Vergara de Avila?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2020 Jorge Laudenir Vergara de Avila Vereador - 38.766.141/0001-92 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Morro Redondo, Rio Grande do Sul |
Eleicao 2008 Jorge Laudenir Vergara de Avila Vereador - 09.781.950/0001-75 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Morro Redondo, Rio Grande do Sul |
Eleicoes 2004 - Jorge Laudenir Vergara de Avila - Vereador - 06.507.612/0001-51 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Morro Redondo, Rio Grande do Sul |
Eleicao 2016 Jorge Laudenir Vergara de Avila Vereador - 25.388.856/0001-07 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Morro Redondo, Rio Grande do Sul |
Eleicao 2012 Jorge Laudenir Vergara de Avila Vereador - 15.969.732/0001-61 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Morro Redondo, Rio Grande do Sul |
Quem são os sócios de Jorge Laudenir Vergara de Avila?
Não foram encontrados sócios relacionados a esta pessoa.
Jorge Laudenir Vergara de Avila é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | MORRO REDONDO-RS | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE MORRO REDONDO-RS | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Jorge Laudenir Vergara de Avila
Em qual empresa Jorge Laudenir Vergara de Avila trabalha?
Jorge Laudenir Vergara de Avila trabalha para
Qual o cargo de Jorge Laudenir Vergara de Avila na ?
Jorge Laudenir Vergara de Avila é Sócio na .
Em qual empresa Jorge Laudenir Vergara de Avila é sócio?
Jorge Laudenir Vergara de Avila é sócio na empresa .
Por que Jorge Laudenir Vergara de Avila é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Jorge Laudenir Vergara de Avila assumiu o cargo de VEREADOR em MORRO REDONDO-RS no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Jorge Laudenir Vergara de Avila?
Jorge Laudenir Vergara de Avila é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na MORRO REDONDO-RS.
Antes disso, Jorge Laudenir Vergara de Avila?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE MORRO REDONDO-RS.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família AVILA:
Jussara Avila Vergara
Valmor D Avila Vergara
Paulo Laudenir Souza De Avila
Família VERGARA:
Jussara Avila Vergara
Jorge Vergara Barbosa
Valmor D Avila Vergara
Jorge Luis Vergara Teixeira
Jorge Antonio Ordenes Vergara
Jorge Luiz Vergara Ferreira
Família LAUDENIR:
Luiz Laudenir Mendes Jorge
Paulo Laudenir Souza De Avila
Família DE:
Paulo Laudenir Souza De Avila
Outras Famílias:
Laudenir Rodrigues Jorge
Laudenir Cardoso
Laudenir Dias
Laudenir Sgarbi
Laudenir Bressan
Laudenir Bracciali
Laudenir Perinott
Laudenir Galvao
Laudenir Ruiz
Laudenir Gussoni
Laudenir Correa
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Jorge Laudenir Vergara de Avila sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Jorge Laudenir Vergara de Avila?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados