Jorge Andriguetto Junior
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Jorge Andriguetto Junior. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Jorge Andriguetto Junior
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Jorge Andriguetto Junior?
Jorge Andriguetto Junior é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Santa Catarina, acumulando um capital social de R$ 7.600.564.452,71. Jorge também possui 5 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Jorge Andriguetto Junior?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eletrobras Cgt Eletrosul - Companhia de Geracao e Transmissao de Energia Elétrica do Sul do Brasil - 02.016.507/0001-69 | Ativa | Sociedade Anônima Aberta | Demais | Diretor | Florianópolis, Santa Catarina |
Transmissora Sul Brasileira de Energia SA - 14.820.905/0001-12 | Baixada | Sociedade de Economia Mista | Demais | Diretor | Florianópolis, Santa Catarina |
Eolica Cerro Chato V SA - 14.606.642/0001-43 | Ativa | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | Florianópolis, Santa Catarina |
Eolica Cerro Chato IV SA - 14.620.866/0001-00 | Ativa | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | Florianópolis, Santa Catarina |
Eolica Ibirapuita SA - 14.608.116/0001-12 | Ativa | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | Florianópolis, Santa Catarina |
Quem são os sócios de Jorge Andriguetto Junior?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Arthur Luiz De Amorim Moura é sócio de Jorge na(s) empresa(s): * Eolica Cerro Chato IV SA - 14.620.866/0002-90 * Eolica Cerro dos Trindade SA - 14.610.172/0002-72 |
Consta na RFB que Fabio Da Silva Baptista é sócio de Jorge na(s) empresa(s): * Eolica Cerro Chato IV SA - 14.620.866/0002-90 |
Consta na RFB que Jose Felipe Manoel Von Trompowsky é sócio de Jorge na(s) empresa(s): * Eolica Cerro Chato IV SA - 14.620.866/0002-90 |
Consta na RFB que Paulo Valle Froes Da Cruz Junior é sócio de Jorge na(s) empresa(s): * Eolica Cerro Chato IV SA - 14.620.866/0002-90 |
Jorge Andriguetto Junior é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
DIRETOR DE GERACAO TERMICA | CGT ELETROSUL | 05/05/2021 | |
DIRETOR TECNICO | FOTE | 10/10/2020 | |
DIRETOR DE GERACAO TERMICA | CGT ELETROSUL | 03/01/2020 | 05/05/2021 |
DIRETOR DE OPERACAO | CGT ELETROSUL | 11/07/2019 | 02/01/2020 |
DIRETOR-PRESIDENTE | CGT ELETROSUL | 03/01/2019 | 17/07/2019 |
DIR. ENGENHARIA | ELETROSUL | 10/08/2016 | 08/11/2018 |
Perguntas frequentes sobre Jorge Andriguetto Junior
Em qual empresa Jorge Andriguetto Junior trabalha?
Jorge Andriguetto Junior trabalha para ELETROBRAS CGT ELETROSUL
Qual o cargo de Jorge Andriguetto Junior na ELETROBRAS CGT ELETROSUL?
Jorge Andriguetto Junior é Sócio na ELETROBRAS CGT ELETROSUL.
Em qual empresa Jorge Andriguetto Junior é sócio?
Jorge Andriguetto Junior é sócio na empresa ELETROBRAS CGT ELETROSUL.
Por que Jorge Andriguetto Junior é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Jorge Andriguetto Junior assumiu o cargo de DIRETOR DE GERACAO TERMICA em CGT ELETROSUL no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Jorge Andriguetto Junior?
Jorge Andriguetto Junior é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de DIRETOR DE GERACAO TERMICA, função que exerceu a partir de 05 de maio de 2021 na CGT ELETROSUL.
Antes disso, Jorge Andriguetto Junior?> foi DIRETOR TECNICO, cargo que ocupou desde 10 de outubro de 2020 na FOTE.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família ANDRIGUETTO:
Haroldo Andriguetto Junior
Maderito Andriguetto
Marnon Andriguetto
Melquisedec Andriguetto
Melina Andriguetto
Haroldo Andriguetto
Alex Andriguetto
Mauricio Andriguetto
Denis Andriguetto
Ademir Andriguetto
Amilton Andriguetto
Renata Andriguetto
Larissa Andriguetto Gomes
Jose Luciano Andriguetto
Paulo Cesar Andriguetto
Leonardo Dudeque Andriguetto
Airton Jose Andriguetto
Yael Reinstein Andriguetto
Mariliza Andriguetto Zukowski
Família JUNIOR:
Haroldo Andriguetto Junior
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Jorge Andriguetto Junior sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Jorge Andriguetto Junior?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados