Joice Marques da Silva
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Joice Marques da Silva. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Joice Marques da Silva
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Joice Marques da Silva?
Joice Marques da Silva é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: São Paulo, Rio Grande do Sul, acumulando um capital social de R$ 260.100,00. Joice também possui 1 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Joice Marques da Silva?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Panificadora Padoka LTDA - 55.909.081/0001-39 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | São Paulo, São Paulo |
Clube Turismo Taboao da Serra - Viajar Turismo e Viagens LTDA - 56.106.887/0001-51 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | São Paulo, São Paulo |
Joice Marques da Silva - 46.655.889/0001-46 | Inapta | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Bagé, Rio Grande do Sul |
Eleicao 2020 Joice Marques da Silva Vereador - 38.565.726/0001-44 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Taboão da Serra, São Paulo |
Eleicao 2016 Joice Marques da Silva Vereador - 25.662.299/0001-70 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Taboão da Serra, São Paulo |
Quem são os sócios de Joice Marques da Silva?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Fernando Alves Ferreira é sócio de Joice na(s) empresa(s): * Panificadora Padoka LTDA - 55.909.081/0001-39 |
Joice Marques da Silva é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | TABOAO DA SERRA-SP | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE TABOAO DA SERRA-SP | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Joice Marques da Silva
Em qual empresa Joice Marques da Silva trabalha?
Joice Marques da Silva trabalha para
Qual o cargo de Joice Marques da Silva na ?
Joice Marques da Silva é Sócio na .
Em qual empresa Joice Marques da Silva é sócio?
Joice Marques da Silva é sócio na empresa .
Por que Joice Marques da Silva é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Joice Marques da Silva assumiu o cargo de VEREADOR em TABOAO DA SERRA-SP no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Joice Marques da Silva?
Joice Marques da Silva é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na TABOAO DA SERRA-SP.
Antes disso, Joice Marques da Silva?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE TABOAO DA SERRA-SP.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família MARQUES:
Joice Marques Silva
Joice Marques
Joice Silva Marques Brazil
Camila Joice Silva Marques
Joice Marques Pereira Silva
Joice Marques Figueiredo
Joice Marques Guilheiro
Joice Marques Guimaraes
Joice Hahmann Marques
Joice Marques Batista
Joice Aparecida Marques
Joice Fernanda Marques
Joice Terezinha Marques
Joice Martins Marques
Joice Marques Ferreira
Joice Marques Freitas
Joice Marques Monteiro
Joice Moreira Marques
Joice Marques Rodrigues
Família SILVA:
Joice Marques Silva
Joice Silva Marques Brazil
Camila Joice Silva Marques
Joice Marques Pereira Silva
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Joice Marques da Silva sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Joice Marques da Silva?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados