Joelson Alves dos Santos
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Joelson Alves dos Santos. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Joelson Alves dos Santos
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Joelson Alves dos Santos?
Joelson Alves dos Santos é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: São Paulo, Pará, Paraíba, acumulando um capital social de R$ 315.001,00. Joelson também possui 4 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Joelson Alves dos Santos?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Gjr Construções LTDA - 53.873.704/0001-35 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | São Paulo, São Paulo |
Leite e Mel Comércio de Confecções e Variedades Limitad - Comercial de Ceramica e Madeira LTDA - 15.750.631/0001-03 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio | Belém, Pará |
Eleicao 2020 Joelson Alves dos Santos Vereador - 38.514.567/0001-59 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Mauá, São Paulo |
Eleicao 2016 Joelson Alves dos Santos Vereador - 25.618.532/0001-18 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Mauá, São Paulo |
Joelson Alves dos Santos - 17.181.560/0001-92 | Baixada | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Santa Rita, Paraíba |
Quem são os sócios de Joelson Alves dos Santos?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Angelina Da Silva Alves é sócio de Joelson na(s) empresa(s): * Leite e Mel Comércio de Confecções e Variedades Limitad - Comercial de Ceramica e Madeira LTDA - 15.750.631/0001-03 |
Consta na RFB que Geova Isidio Dos Santos é sócio de Joelson na(s) empresa(s): * Gjr Construções LTDA - 53.873.704/0001-35 |
Consta na RFB que Paulo Sergio Batista Dias é sócio de Joelson na(s) empresa(s): * Leite e Mel Comércio de Confecções e Variedades Limitad - Comercial de Ceramica e Madeira LTDA - 15.750.631/0001-03 |
Consta na RFB que Raimundo Alves Da Costa é sócio de Joelson na(s) empresa(s): * Gjr Construções LTDA - 53.873.704/0001-35 |
Joelson Alves dos Santos é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | MAUA-SP | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE MAUA-SP | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Joelson Alves dos Santos
Em qual empresa Joelson Alves dos Santos trabalha?
Joelson Alves dos Santos trabalha para GJR CONSTRUCOES
Qual o cargo de Joelson Alves dos Santos na GJR CONSTRUCOES?
Joelson Alves dos Santos é Sócio na GJR CONSTRUCOES.
Em qual empresa Joelson Alves dos Santos é sócio?
Joelson Alves dos Santos é sócio na empresa GJR CONSTRUCOES.
Por que Joelson Alves dos Santos é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Joelson Alves dos Santos assumiu o cargo de VEREADOR em MAUA-SP no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Joelson Alves dos Santos?
Joelson Alves dos Santos é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na MAUA-SP.
Antes disso, Joelson Alves dos Santos?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE MAUA-SP.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família DOS:
Joelson Dos Santos Alves
Joelson Afonso Alves Dos Santos
Joelson Dos Santos
Joelson Francisco Dos Santos
Joelson Elias Dos Santos
Joelson Bastos Dos Santos
Joelson Pereira Dos Santos
Joelson Oliveira Dos Santos
Joelson Dos Santos Mamede
Joelson Dos Santos Barra
Joelson Evangelista Dos Santos
Joelson Felix Dos Santos
Joelson Brito Dos Santos
Joelson Goncalves Dos Santos
Joelson Marques Dos Santos
Família SANTOS:
Joelson Dos Santos Alves
Joelson Alves Santos
Joelson Afonso Alves Dos Santos
Joelson Dos Santos
Joelson Alves Rezende Santos
Joelson Santos
Joelson Francisco Dos Santos
Joelson Elias Dos Santos
Joelson Bastos Dos Santos
Joelson Pereira Dos Santos
Joelson Oliveira Dos Santos
Joelson Dos Santos Mamede
Joelson Dos Santos Barra
Joelson Evangelista Dos Santos
Joelson Felix Dos Santos
Joelson Brito Dos Santos
Joelson Goncalves Dos Santos
Joelson Marques Dos Santos
Família ALVES:
Joelson Dos Santos Alves
Joelson Alves Santos
Joelson Afonso Alves Dos Santos
Joelson Alves
Joelson Alves Rezende Santos
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Joelson Alves dos Santos sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Joelson Alves dos Santos?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados