João Pedro Moraes Cavalcante
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de João Pedro Moraes Cavalcante. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de João Pedro Moraes Cavalcante
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é João Pedro Moraes Cavalcante?
João Pedro Moraes Cavalcante é um empresário(a) com participação em 4 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Rio Grande do Sul, acumulando um capital social de R$ 0,00. João não possui sócios.
Quais são as empresas de João Pedro Moraes Cavalcante?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2016 João Pedro Moraes Cavalcante Vereador - 25.474.437/0001-98 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Santa Margarida do Sul, Rio Grande do Sul |
Eleicao 2012 João Pedro Moraes Cavalcante Vereador - 15.976.734/0001-88 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Santa Margarida do Sul, Rio Grande do Sul |
Eleicao 2008 João Pedro Moraes Cavalcante Vereador - 09.795.574/0001-78 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Santa Margarida do Sul, Rio Grande do Sul |
Eleicao 2020 João Pedro Moraes Cavalcante Vereador - 38.537.150/0001-01 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Santa Margarida do Sul, Rio Grande do Sul |
Quem são os sócios de João Pedro Moraes Cavalcante?
Não foram encontrados sócios relacionados a esta pessoa.
João Pedro Moraes Cavalcante é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | SANTA MARGARIDA DO SUL-RS | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE SANTA MARGARIDA DO SUL-RS | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre João Pedro Moraes Cavalcante
Em qual empresa João Pedro Moraes Cavalcante trabalha?
João Pedro Moraes Cavalcante trabalha para
Qual o cargo de João Pedro Moraes Cavalcante na ?
João Pedro Moraes Cavalcante é Sócio na .
Em qual empresa João Pedro Moraes Cavalcante é sócio?
João Pedro Moraes Cavalcante é sócio na empresa .
Por que João Pedro Moraes Cavalcante é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, João Pedro Moraes Cavalcante assumiu o cargo de VEREADOR em SANTA MARGARIDA DO SUL-RS no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por João Pedro Moraes Cavalcante?
João Pedro Moraes Cavalcante é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na SANTA MARGARIDA DO SUL-RS.
Antes disso, João Pedro Moraes Cavalcante?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE SANTA MARGARIDA DO SUL-RS.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família PEDRO:
Joao Pedro Cavalcante
Joao Pedro Moraes
Joao Pedro Cavalcante Melego
Joao Pedro Cavalcante Fraga
Joao Pedro Cavalcante Barbosa
Joao Pedro Torres Cavalcante
Joao Pedro Cavalcante Moura
Joao Pedro Alves Cavalcante
Joao Pedro Cavalcante Teles
Joao Pedro Cavalcante Rocha
Joao Pedro Cavalcante Salvador
Joao Pedro Lopes Cavalcante
Joao Pedro Cavalcante Maia
Joao Pedro Sousa Cavalcante
Joao Pedro Cavalcante Paulino
Joao Pedro Cavalcante Juraige
Família CAVALCANTE:
Joao Pedro Cavalcante
Pedro Henrique Cavalcante Moraes
Joao Victor Moraes Cavalcante
Aecio Joao Moraes Cavalcante
Joao Pedro Cavalcante Melego
Joao Pedro Cavalcante Fraga
Joao Pedro Cavalcante Barbosa
Joao Pedro Torres Cavalcante
Joao Pedro Cavalcante Moura
Joao Pedro Alves Cavalcante
Joao Pedro Cavalcante Teles
Joao Pedro Cavalcante Rocha
Joao Pedro Cavalcante Salvador
Joao Pedro Lopes Cavalcante
Joao Pedro Cavalcante Maia
Joao Pedro Sousa Cavalcante
Joao Pedro Cavalcante Paulino
Joao Pedro Cavalcante Juraige
Família MORAES:
Joao Pedro Moraes
Pedro Henrique Cavalcante Moraes
Joao Victor Moraes Cavalcante
Aecio Joao Moraes Cavalcante
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de João Pedro Moraes Cavalcante sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é João Pedro Moraes Cavalcante?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados