João Carlos Oliari
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de João Carlos Oliari. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de João Carlos Oliari
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é João Carlos Oliari?
João Carlos Oliari é um empresário(a) com participação em 2 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Paraná, acumulando um capital social de R$ 0,00. João não possui sócios.
Quais são as empresas de João Carlos Oliari?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2020 João Carlos Oliari Vereador - 38.768.516/0001-53 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Manoel Ribas, Paraná |
Eleicao 2016 João Carlos Oliari Vereador - 25.668.494/0001-08 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Manoel Ribas, Paraná |
Quem são os sócios de João Carlos Oliari?
Não foram encontrados sócios relacionados a esta pessoa.
João Carlos Oliari é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | MANOEL RIBAS-PR | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE MANOEL RIBAS-PR | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre João Carlos Oliari
Em qual empresa João Carlos Oliari trabalha?
João Carlos Oliari trabalha para
Qual o cargo de João Carlos Oliari na ?
João Carlos Oliari é Sócio na .
Em qual empresa João Carlos Oliari é sócio?
João Carlos Oliari é sócio na empresa .
Por que João Carlos Oliari é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, João Carlos Oliari assumiu o cargo de VEREADOR em MANOEL RIBAS-PR no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por João Carlos Oliari?
João Carlos Oliari é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na MANOEL RIBAS-PR.
Antes disso, João Carlos Oliari?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE MANOEL RIBAS-PR.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família OLIARI:
Pedro Joao Oliari
Joao Paulo Oliari
Luiz Carlos Oliari
Joao Marcello Bilac Oliari
Carlos Alexandre Oliari Viana
Aires Oliari
Antonio Oliari
Rodrigo Oliari
Valdemar Oliari
Jackson Oliari
Orival Oliari
Jheniffer Oliari
Camila Oliari
Rozana Oliari
Reinaldo Oliari
Devino Oliari
Charles Oliari
Renato Oliari
Norberto Oliari
Família CARLOS:
Luiz Carlos Oliari
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de João Carlos Oliari sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é João Carlos Oliari?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados