João Carlos dos Santos Maximo
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de João Carlos dos Santos Maximo. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de João Carlos dos Santos Maximo
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é João Carlos dos Santos Maximo?
João Carlos dos Santos Maximo é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Rio de Janeiro, acumulando um capital social de R$ 0,00. João não possui sócios.
Quais são as empresas de João Carlos dos Santos Maximo?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2008 João Carlos dos Santos Maximo Vereador - 09.803.277/0001-27 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Piraí, Rio de Janeiro |
Eleicoes 2004 - João Carlos dos Santos Maximo - Vereador - 06.528.644/0001-33 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Piraí, Rio de Janeiro |
Eleicao 2012 João Carlos dos Santos Maximo Vereador - 16.250.351/0001-90 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Piraí, Rio de Janeiro |
Eleicao 2016 João Carlos dos Santos Maximo Vereador - 25.813.674/0001-36 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Piraí, Rio de Janeiro |
Eleicao 2020 João Carlos dos Santos Maximo Vereador - 39.139.110/0001-74 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Empresário (Individual) | Piraí, Rio de Janeiro |
Quem são os sócios de João Carlos dos Santos Maximo?
Não foram encontrados sócios relacionados a esta pessoa.
João Carlos dos Santos Maximo é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | PIRAI-RJ | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE PIRAI-RJ | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre João Carlos dos Santos Maximo
Em qual empresa João Carlos dos Santos Maximo trabalha?
João Carlos dos Santos Maximo trabalha para
Qual o cargo de João Carlos dos Santos Maximo na ?
João Carlos dos Santos Maximo é Sócio na .
Em qual empresa João Carlos dos Santos Maximo é sócio?
João Carlos dos Santos Maximo é sócio na empresa .
Por que João Carlos dos Santos Maximo é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, João Carlos dos Santos Maximo assumiu o cargo de VEREADOR em PIRAI-RJ no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por João Carlos dos Santos Maximo?
João Carlos dos Santos Maximo é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na PIRAI-RJ.
Antes disso, João Carlos dos Santos Maximo?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE PIRAI-RJ.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família CARLOS:
Joao Carlos Maximo
Andre Carlos Maximo Dos Santos
Joao Carlos De Andrade Maximo
Família MAXIMO:
Joao Carlos Maximo
Joao Maximo Dos Santos
Carlos Maximo Dos Santos
Joao Helio Maximo Dos Santos
Joao Luiz Maximo Dos Santos
Joao Vitor Maximo Dos Santos
Joao Maximo Dos Santos Filho
Joao Magnus Maximo Dos Santos
Joao Henrique Maximo Dos Santos
Joao Paulo Dos Santos Maximo
Carlos Alberto Maximo Dos Santos
Andre Carlos Maximo Dos Santos
Joao Maximo
Carlos Maximo
Joao Maximo Correa Santos
Joao Carlos De Andrade Maximo
Joao Marcelo Maximo Ricardo Dos Santos
Joao Victor Maximo Dos Santos Silva
Família DOS:
Joao Maximo Dos Santos
Carlos Maximo Dos Santos
Joao Helio Maximo Dos Santos
Joao Luiz Maximo Dos Santos
Joao Vitor Maximo Dos Santos
Joao Maximo Dos Santos Filho
Joao Magnus Maximo Dos Santos
Joao Henrique Maximo Dos Santos
Joao Paulo Dos Santos Maximo
Carlos Alberto Maximo Dos Santos
Andre Carlos Maximo Dos Santos
Maximo Dos Santos
Joao Marcelo Maximo Ricardo Dos Santos
Joao Victor Maximo Dos Santos Silva
Família SANTOS:
Joao Maximo Dos Santos
Carlos Maximo Dos Santos
Joao Helio Maximo Dos Santos
Joao Luiz Maximo Dos Santos
Joao Vitor Maximo Dos Santos
Joao Maximo Dos Santos Filho
Joao Magnus Maximo Dos Santos
Joao Henrique Maximo Dos Santos
Joao Paulo Dos Santos Maximo
Carlos Alberto Maximo Dos Santos
Andre Carlos Maximo Dos Santos
Joao Maximo Correa Santos
Maximo Dos Santos
Joao Marcelo Maximo Ricardo Dos Santos
Joao Victor Maximo Dos Santos Silva
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de João Carlos dos Santos Maximo sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é João Carlos dos Santos Maximo?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados