João Bosco Moura dos Santos
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de João Bosco Moura dos Santos. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de João Bosco Moura dos Santos
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é João Bosco Moura dos Santos?
João Bosco Moura dos Santos é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Ceará, acumulando um capital social de R$ 0,00. João não possui sócios.
Quais são as empresas de João Bosco Moura dos Santos?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2008 João Bosco Moura dos Santos Vereador - 09.833.249/0001-52 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Ocara, Ceará |
Eleicao 2020 João Bosco Moura dos Santos Vereador - 38.669.900/0001-07 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Ocara, Ceará |
Eleicao 2012 João Bosco Moura dos Santos Vereador - 15.943.797/0001-38 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Ocara, Ceará |
Eleicao 2016 João Bosco Moura dos Santos Vereador - 25.718.304/0001-10 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Ocara, Ceará |
Eleicoes 2004 - João Bosco Moura dos Santos - Vereador - 06.454.464/0001-54 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Ocara, Ceará |
Quem são os sócios de João Bosco Moura dos Santos?
Não foram encontrados sócios relacionados a esta pessoa.
João Bosco Moura dos Santos é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | OCARA-CE | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE OCARA-CE | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre João Bosco Moura dos Santos
Em qual empresa João Bosco Moura dos Santos trabalha?
João Bosco Moura dos Santos trabalha para
Qual o cargo de João Bosco Moura dos Santos na ?
João Bosco Moura dos Santos é Sócio na .
Em qual empresa João Bosco Moura dos Santos é sócio?
João Bosco Moura dos Santos é sócio na empresa .
Por que João Bosco Moura dos Santos é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, João Bosco Moura dos Santos assumiu o cargo de VEREADOR em OCARA-CE no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por João Bosco Moura dos Santos?
João Bosco Moura dos Santos é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na OCARA-CE.
Antes disso, João Bosco Moura dos Santos?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE OCARA-CE.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família BOSCO:
Joao Bosco Dos Santos
Joao Bosco De Moura
Joao Bosco Vasconcelos Moura
Joao Bosco Ferreira Moura
Joao Bosco Moura Tonucci
Joao Bosco Moura Gomes
Joao Bosco Florencio Moura
Joao Bosco Santos
Joao Bosco Dantas Dos Santos
Joao Bosco Vieira Dos Santos
Joao Bosco Rufino Dos Santos
Joao Bosco Coriolano Dos Santos
Joao Bosco Dos Santos Brasil
Joao Bosco Vaz Dos Santos
Joao Bosco Medanha Dos Santos
Joao Bosco Dos Santos Junior
Joao Bosco Dos Santos Filho
Joao Bosco Campos Dos Santos
Joao Bosco Alvarenga Dos Santos
Família DOS:
Joao Bosco Dos Santos
Joao Bosco Dantas Dos Santos
Joao Bosco Vieira Dos Santos
Joao Bosco Rufino Dos Santos
Joao Bosco Coriolano Dos Santos
Joao Bosco Dos Santos Brasil
Joao Bosco Vaz Dos Santos
Joao Bosco Medanha Dos Santos
Joao Bosco Dos Santos Junior
Joao Bosco Dos Santos Filho
Joao Bosco Campos Dos Santos
Joao Bosco Alvarenga Dos Santos
Família SANTOS:
Joao Bosco Dos Santos
Joao Bosco Santos
Joao Bosco Dantas Dos Santos
Joao Bosco Vieira Dos Santos
Joao Bosco Rufino Dos Santos
Joao Bosco Coriolano Dos Santos
Joao Bosco Dos Santos Brasil
Joao Bosco Vaz Dos Santos
Joao Bosco Medanha Dos Santos
Joao Bosco Dos Santos Junior
Joao Bosco Dos Santos Filho
Joao Bosco Campos Dos Santos
Joao Bosco Alvarenga Dos Santos
Família MOURA:
Joao Bosco De Moura
Joao Bosco Vasconcelos Moura
Joao Bosco Ferreira Moura
Joao Bosco Moura Tonucci
Joao Bosco Moura Gomes
Joao Bosco Florencio Moura
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de João Bosco Moura dos Santos sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é João Bosco Moura dos Santos?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados