João Batista Viana
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de João Batista Viana. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de João Batista Viana
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é João Batista Viana?
João Batista Viana é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, acumulando um capital social de R$ 145.000,00. João também possui 2 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de João Batista Viana?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Mundo das Telas LTDA - 33.165.921/0001-63 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Serra, Espírito Santo |
Armazem Barao - Armazem.barao LTDA - 49.800.652/0001-08 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Passos, Minas Gerais |
Lanchonete Viana LTDA - 51.731.176/0001-54 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio | Serra, Espírito Santo |
Jb. Lava Car - João Batista Viana - 22.622.520/0001-79 | Baixada | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Colatina, Espírito Santo |
Eleicao 2012 João Batista Viana Vereador - 16.308.713/0001-57 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Piritiba, Bahia |
Quem são os sócios de João Batista Viana?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Clayderson Philipi Viana é sócio de João na(s) empresa(s): * Lanchonete Viana LTDA - 51.731.176/0001-54 |
Consta na RFB que Marcia Aparecida Silva Viana é sócio de João na(s) empresa(s): * Armazem Barao - Armazem.barao LTDA - 49.800.652/0001-08 |
João Batista Viana é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | MARCO-CE | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE MARCO-CE | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
PREFEITO | MUN. DE PEDRA DO ANTA-MG | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre João Batista Viana
Em qual empresa João Batista Viana trabalha?
João Batista Viana trabalha para MUNDO DAS TELAS
Qual o cargo de João Batista Viana na MUNDO DAS TELAS?
João Batista Viana é Sócio na MUNDO DAS TELAS.
Em qual empresa João Batista Viana é sócio?
João Batista Viana é sócio na empresa MUNDO DAS TELAS.
Por que João Batista Viana é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, João Batista Viana assumiu o cargo de VEREADOR em MARCO-CE no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por João Batista Viana?
João Batista Viana é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na MARCO-CE.
Antes disso, João Batista Viana?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE MARCO-CE.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família BATISTA:
Joao Batista Rodrigues Viana
Joao Batista Floriano Viana
Joao Batista Alves Viana
Joao Batista Feliciano Viana
Joao Batista Viana Franco
Joao Batista Varela Viana
Joao Batista Lucena Viana
Joao Batista Moreira Viana
Joao Batista Viana Everton
Joao Batista Viana Moia
Joao Batista Ribeiro Viana
Joao Batista Capacia Viana
Joao Batista Viana Pereira
Joao Batista Viana Lopes
Joao Luiz Viana Batista
Joao Batista Viana Santos
Joao Batista Viana Sobrinho
Joao Batista Ferreira Viana
Joao Batista Coelho Viana
Família VIANA:
Joao Batista Rodrigues Viana
Joao Batista Floriano Viana
Joao Batista Alves Viana
Joao Batista Feliciano Viana
Joao Batista Viana Franco
Joao Batista Varela Viana
Joao Batista Lucena Viana
Joao Batista Moreira Viana
Joao Batista Viana Everton
Joao Batista Viana Moia
Joao Batista Ribeiro Viana
Joao Batista Capacia Viana
Joao Batista Viana Pereira
Joao Batista Viana Lopes
Joao Luiz Viana Batista
Joao Batista Viana Santos
Joao Batista Viana Sobrinho
Joao Batista Ferreira Viana
Joao Batista Coelho Viana
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de João Batista Viana sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é João Batista Viana?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados