João Antonioli Sobrinho
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de João Antonioli Sobrinho. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de João Antonioli Sobrinho
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é João Antonioli Sobrinho?
João Antonioli Sobrinho é um empresário(a) com participação em 2 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: São Paulo, acumulando um capital social de R$ 0,00. João não possui sócios.
Quais são as empresas de João Antonioli Sobrinho?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2020 João Antonioli Sobrinho Vereador - 38.512.619/0001-58 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Sales, São Paulo |
Eleicao 2016 João Antonioli Sobrinho Vereador - 25.687.164/0001-60 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Sales, São Paulo |
Quem são os sócios de João Antonioli Sobrinho?
Não foram encontrados sócios relacionados a esta pessoa.
João Antonioli Sobrinho é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | SALES-SP | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE SALES-SP | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre João Antonioli Sobrinho
Em qual empresa João Antonioli Sobrinho trabalha?
João Antonioli Sobrinho trabalha para
Qual o cargo de João Antonioli Sobrinho na ?
João Antonioli Sobrinho é Sócio na .
Em qual empresa João Antonioli Sobrinho é sócio?
João Antonioli Sobrinho é sócio na empresa .
Por que João Antonioli Sobrinho é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, João Antonioli Sobrinho assumiu o cargo de VEREADOR em SALES-SP no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por João Antonioli Sobrinho?
João Antonioli Sobrinho é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na SALES-SP.
Antes disso, João Antonioli Sobrinho?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE SALES-SP.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família ANTONIOLI:
Joao Antonioli
Joao Gabriel Antonioli
Nelso Joao Antonioli
Joao De Jesus Antonioli
Joao Paulo Antonioli Gomes
Susane Antonioli
Claudiomiro Antonioli
Orlando Antonioli
Amelio Antonioli
Emerson Antonioli
Elio Antonioli
Glauco Antonioli
Clelio Antonioli
Susete Antonioli
Daniela Antonioli
Alexandre Antonioli
Vania Antonioli
Kleber Antonioli
Família SOBRINHO:
Joao Sobrinho
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de João Antonioli Sobrinho sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é João Antonioli Sobrinho?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados