João Antonio Leite
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de João Antonio Leite. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de João Antonio Leite
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é João Antonio Leite?
João Antonio Leite é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul, acumulando um capital social de R$ 14.000,00. João também possui 2 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de João Antonio Leite?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Ganesha Saúde LTDA - 29.944.654/0001-55 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Empresa de Pequeno Porte | Sócio | Biritiba-Mirim, São Paulo |
Eleicao 2020 João Antonio Leite Vereador - 38.510.685/0001-99 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Agrestina, Pernambuco |
Eleicao 2016 João Antonio Leite Vereador - 25.456.329/0001-92 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Agrestina, Pernambuco |
João Antonio Leite - 21.550.268/0001-77 | Baixada | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul |
João Antonio Leite - 18.566.616/0001-90 | Baixada | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Votorantim, São Paulo |
Quem são os sócios de João Antonio Leite?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Gustavo Henrique De Souza Bezerra é sócio de João na(s) empresa(s): * Ganesha Saúde LTDA - 29.944.654/0001-55 |
Consta na RFB que Priscila Dorea Dantas Bezerra é sócio de João na(s) empresa(s): * Ganesha Saúde LTDA - 29.944.654/0001-55 |
João Antonio Leite é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | AGRESTINA-PE | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE AGRESTINA-PE | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre João Antonio Leite
Em qual empresa João Antonio Leite trabalha?
João Antonio Leite trabalha para
Qual o cargo de João Antonio Leite na ?
João Antonio Leite é Sócio na .
Em qual empresa João Antonio Leite é sócio?
João Antonio Leite é sócio na empresa .
Por que João Antonio Leite é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, João Antonio Leite assumiu o cargo de VEREADOR em AGRESTINA-PE no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por João Antonio Leite?
João Antonio Leite é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na AGRESTINA-PE.
Antes disso, João Antonio Leite?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE AGRESTINA-PE.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família ANTONIO:
Joao Antonio Menezes Leite
Joao Antonio Ferreira Leite
Joao Antonio Delabari Leite
Joao Antonio Gomes Leite
Joao Antonio Bonfim Leite
Joao Antonio Leite Portela
Joao Antonio Leite Parava
Joao Antonio Leite Martins
Joao Antonio Guimaraes Leite
Joao Antonio Leite Faria
Joao Antonio Leite Borges
Joao Antonio Leite Arruda
Joao Antonio Leite Sousa
Joao Antonio Leite De Cerqueira
Família LEITE:
Joao Antonio Menezes Leite
Joao Antonio Ferreira Leite
Joao Antonio Delabari Leite
Joao Antonio Gomes Leite
Joao Antonio Bonfim Leite
Joao Antonio Leite Portela
Joao Antonio Leite Parava
Joao Antonio Leite Martins
Joao Antonio Guimaraes Leite
Antonio Joao Aparecido Leite
Joao Antonio Leite Faria
Antonio Joao Chaves Leite
Antonio Joao Teixeira Leite
Joao Antonio Leite Borges
Antonio Joao Dias Leite
Joao Antonio Leite Arruda
Joao Antonio Leite Sousa
Joao Antonio Leite De Cerqueira
Antonio Joao Fraga Pereira Leite
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de João Antonio Leite sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é João Antonio Leite?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados