Jalmir dos Santos Silva
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Jalmir dos Santos Silva. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Jalmir dos Santos Silva
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Jalmir dos Santos Silva?
Jalmir dos Santos Silva é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Bahia, Alagoas, acumulando um capital social de R$ 4.000,00. Jalmir não possui sócios.
Quais são as empresas de Jalmir dos Santos Silva?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Jaltec Soluções em Instalacoes Fotovoltaicas - Jalmir dos Santos Silva LTDA - 21.615.121/0001-18 | Inapta | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Salvador, Bahia |
Eleicao 2020 Jalmir dos Santos Silva Vereador - 38.685.382/0001-07 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | São Miguel dos Campos, Alagoas |
Eleicao 2016 Jalmir dos Santos Silva Vereador - 25.521.673/0001-18 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | São Miguel dos Campos, Alagoas |
Eleicao 2012 Jalmir dos Santos Silva Vereador - 16.253.610/0001-37 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | São Miguel dos Campos, Alagoas |
Jaltec Soluções em Instalacoes Fotovoltaicas - Jalmir dos Santos Silva LTDA - 21.615.121/0001-18 | Inapta | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Salvador, Bahia |
Quem são os sócios de Jalmir dos Santos Silva?
Não foram encontrados sócios relacionados a esta pessoa.
Jalmir dos Santos Silva é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | SAO MIGUEL DOS CAMPOS-AL | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS-AL | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Jalmir dos Santos Silva
Em qual empresa Jalmir dos Santos Silva trabalha?
Jalmir dos Santos Silva trabalha para JALTEC SOLUCOES EM INSTALACOES FOTOVOLTAICAS
Qual o cargo de Jalmir dos Santos Silva na JALTEC SOLUCOES EM INSTALACOES FOTOVOLTAICAS?
Jalmir dos Santos Silva é Sócio na JALTEC SOLUCOES EM INSTALACOES FOTOVOLTAICAS.
Em qual empresa Jalmir dos Santos Silva é sócio?
Jalmir dos Santos Silva é sócio na empresa JALTEC SOLUCOES EM INSTALACOES FOTOVOLTAICAS.
Por que Jalmir dos Santos Silva é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Jalmir dos Santos Silva assumiu o cargo de VEREADOR em SAO MIGUEL DOS CAMPOS-AL no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Jalmir dos Santos Silva?
Jalmir dos Santos Silva é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na SAO MIGUEL DOS CAMPOS-AL.
Antes disso, Jalmir dos Santos Silva?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS-AL.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família DOS:
Jalmir Dos Santos
Jalmir Jose Silva Dos Santos
Jalmir Simoes Dos Santos
Jalmir Dos Santos Veras
Jalmir Jose Dos Santos
Jalmir Marcelino Dos Santos
Jalmir Alves Dos Santos
Jalmir Horacio Dos Santos
Jalmir Dos Santos Lima
Jalmir Rosa Dos Santos
Jalmir Pereira Dos Santos
Jalmir Dos Santos Nunes
Jalmir Antunes Dos Santos
Jalmir Azevedo Dos Santos
Jalmir Marinho Dos Santos
Jalmir Dos Santos Coelho
Jalmir Jaques Dos Santos
Família SANTOS:
Jalmir Dos Santos
Jalmir Santos
Jalmir Jose Silva Dos Santos
Jalmir Simoes Dos Santos
Jalmir Dos Santos Veras
Jalmir Jose Dos Santos
Jalmir Marcelino Dos Santos
Jalmir Alves Dos Santos
Jalmir Horacio Dos Santos
Jalmir Dos Santos Lima
Jalmir Rosa Dos Santos
Jalmir Pereira Dos Santos
Jalmir Dos Santos Nunes
Jalmir Antunes Dos Santos
Jalmir Azevedo Dos Santos
Jalmir Marinho Dos Santos
Jalmir Dos Santos Coelho
Jalmir Jaques Dos Santos
Família SILVA:
Jalmir Jose Silva Dos Santos
Jalmir Silva
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Jalmir dos Santos Silva sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Jalmir dos Santos Silva?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados