Ivo Ferreira dos Santos
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Ivo Ferreira dos Santos. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Ivo Ferreira dos Santos
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Ivo Ferreira dos Santos?
Ivo Ferreira dos Santos é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: São Paulo, Mato Grosso do Sul, acumulando um capital social de R$ 1,00. Ivo não possui sócios.
Quais são as empresas de Ivo Ferreira dos Santos?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Ivo Ferreira dos Santos - 18.996.901/0001-40 | Baixada | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | São Paulo, São Paulo |
Eleicao 2012 Ivo Ferreira dos Santos Vereador - 16.357.194/0001-17 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Angélica, Mato Grosso do Sul |
Eleicoes 2004 - Ivo Ferreira dos Santos - Vereador - 06.366.596/0001-24 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Angélica, Mato Grosso do Sul |
Eleicao 2008 Ivo Ferreira dos Santos Vereador - 09.897.493/0001-89 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Angélica, Mato Grosso do Sul |
Eleicao 2016 Ivo Ferreira dos Santos Vereador - 25.475.007/0001-90 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Angélica, Mato Grosso do Sul |
Quem são os sócios de Ivo Ferreira dos Santos?
Não foram encontrados sócios relacionados a esta pessoa.
Ivo Ferreira dos Santos é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | ANGELICA-MS | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE ANGELICA-MS | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Ivo Ferreira dos Santos
Em qual empresa Ivo Ferreira dos Santos trabalha?
Ivo Ferreira dos Santos trabalha para
Qual o cargo de Ivo Ferreira dos Santos na ?
Ivo Ferreira dos Santos é Sócio na .
Em qual empresa Ivo Ferreira dos Santos é sócio?
Ivo Ferreira dos Santos é sócio na empresa .
Por que Ivo Ferreira dos Santos é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Ivo Ferreira dos Santos assumiu o cargo de VEREADOR em ANGELICA-MS no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Ivo Ferreira dos Santos?
Ivo Ferreira dos Santos é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na ANGELICA-MS.
Antes disso, Ivo Ferreira dos Santos?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE ANGELICA-MS.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família DOS:
Ivo Dos Santos Ferreira
Ivo Acir Ferreira Dos Santos
Ivo Ferreira Dos Santos Filho
Ivo Ricardo Ferreira Dos Santos
Ivo Jose Ferreira Dos Santos
Allisson Ivo Ferreira Dos Santos
Ivo Donizete Ferreira Dos Santos
Ivo Santiago Ferreira Dos Santos
Ivo Antonio Ferreira Dos Santos
Pablo Ivo Ferreira Dos Santos
Ivo Ferreira Bento Dos Santos
Jose Ivo Ferreira Dos Santos
Ivo Dos Santos Ferreira Sotero
Ivo Dos Santos
Ivo Dos Reis Ferreira
Ivo Ferreira Dos Passos
Família SANTOS:
Ivo Dos Santos Ferreira
Ivo Santos Ferreira
Ivo Ferreira Santos
Ivo Acir Ferreira Dos Santos
Ivo Ferreira Dos Santos Filho
Ivo Ricardo Ferreira Dos Santos
Ivo Jose Ferreira Dos Santos
Allisson Ivo Ferreira Dos Santos
Ivo Donizete Ferreira Dos Santos
Ivo Santiago Ferreira Dos Santos
Ivo Antonio Ferreira Dos Santos
Pablo Ivo Ferreira Dos Santos
Ivo Ferreira Bento Dos Santos
Jose Ivo Ferreira Dos Santos
Ivo Dos Santos Ferreira Sotero
Ivo Dos Santos
Família FERREIRA:
Ivo Dos Santos Ferreira
Ivo Santos Ferreira
Ivo Ferreira Santos
Ivo Acir Ferreira Dos Santos
Ivo Ferreira Dos Santos Filho
Ivo Ricardo Ferreira Dos Santos
Ivo Jose Ferreira Dos Santos
Allisson Ivo Ferreira Dos Santos
Ivo Donizete Ferreira Dos Santos
Ivo Santiago Ferreira Dos Santos
Ivo Antonio Ferreira Dos Santos
Pablo Ivo Ferreira Dos Santos
Ivo Ferreira Bento Dos Santos
Jose Ivo Ferreira Dos Santos
Ivo Dos Santos Ferreira Sotero
Ivo Ferreira
Ivo Dos Reis Ferreira
Ivo Ferreira Dos Passos
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Ivo Ferreira dos Santos sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Ivo Ferreira dos Santos?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados