Gillene Aparecida Fernandes da Silva
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Gillene Aparecida Fernandes da Silva. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Gillene Aparecida Fernandes da Silva
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Gillene Aparecida Fernandes da Silva?
Gillene Aparecida Fernandes da Silva é um empresário(a) com participação em 4 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Goiás, acumulando um capital social de R$ 291.473,00. Gillene também possui 5 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Gillene Aparecida Fernandes da Silva?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2020 Gillene Aparecida Fernandes da Silva Vereador - 38.683.337/0001-13 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Edéia, Goiás |
Eleicao 2016 Gillene Aparecida Fernandes da Silva Vereador - 25.813.277/0001-64 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Edéia, Goiás |
Eleicao 2012 Gillene Aparecida Fernandes da Silva Vereador - 16.299.756/0001-13 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Edéia, Goiás |
Cedel - Cooperativa Educacional de Edeia - 25.016.106/0001-04 | Ativa | Cooperativas de Consumo | Demais | Diretor | Edéia, Goiás |
Quem são os sócios de Gillene Aparecida Fernandes da Silva?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Jerusa Rodrigues Pires Martins é sócio de Gillene na(s) empresa(s): * Cedel - Cooperativa Educacional de Edeia - 25.016.106/0001-04 |
Consta na RFB que Karla Patricia De Almeida é sócio de Gillene na(s) empresa(s): * Cedel - Cooperativa Educacional de Edeia - 25.016.106/0001-04 |
Consta na RFB que Katiane Pereira Vale é sócio de Gillene na(s) empresa(s): * Cedel - Cooperativa Educacional de Edeia - 25.016.106/0001-04 |
Consta na RFB que Ricardo Antonio Rezende Hercos é sócio de Gillene na(s) empresa(s): * Cedel - Cooperativa Educacional de Edeia - 25.016.106/0001-04 |
Consta na RFB que Waltemir De Sousa Baiao é sócio de Gillene na(s) empresa(s): * Cedel - Cooperativa Educacional de Edeia - 25.016.106/0001-04 |
Gillene Aparecida Fernandes da Silva é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | EDEIA-GO | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE EDEIA-GO | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Gillene Aparecida Fernandes da Silva
Em qual empresa Gillene Aparecida Fernandes da Silva trabalha?
Gillene Aparecida Fernandes da Silva trabalha para
Qual o cargo de Gillene Aparecida Fernandes da Silva na ?
Gillene Aparecida Fernandes da Silva é Sócio na .
Em qual empresa Gillene Aparecida Fernandes da Silva é sócio?
Gillene Aparecida Fernandes da Silva é sócio na empresa .
Por que Gillene Aparecida Fernandes da Silva é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Gillene Aparecida Fernandes da Silva assumiu o cargo de VEREADOR em EDEIA-GO no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Gillene Aparecida Fernandes da Silva?
Gillene Aparecida Fernandes da Silva é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na EDEIA-GO.
Antes disso, Gillene Aparecida Fernandes da Silva?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE EDEIA-GO.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família FERNANDES:
Gillene Fernandes Braga Palhares
Família DA:
Gillene Camelo Da Silva
Maria Gillene Da Silva
Gillene Eduardo Da Silva
Gillene Carneiro Da Silva
Gillene Batista Da Silva
Gillene Da Silva Braga
Gillene Costa Da Silva
Gillene Lopes Da Silva
Gillene Francisco Pereira Da Silva
Família SILVA:
Gillene Camelo Da Silva
Maria Gillene Da Silva
Gillene Eduardo Da Silva
Gillene Carneiro Da Silva
Gillene Batista Da Silva
Gillene Da Silva Braga
Gillene Costa Da Silva
Gillene Lopes Da Silva
Gillene Francisco Pereira Da Silva
Outras Famílias:
Gillene Perigoso
Gillene Correa Aguiar
Gillene Ferreira Venancio
Gillene Guerreiro Gomes
Gillene Santos Ferreira
Gillene Lima Ferreira
Gillene Maria Laurentino
Gillene De Lisboa Soares
Gillene Luz E Sousa
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Gillene Aparecida Fernandes da Silva sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Gillene Aparecida Fernandes da Silva?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados