Geniosmo Pinheiro Campos de Morais
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Geniosmo Pinheiro Campos de Morais. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Geniosmo Pinheiro Campos de Morais
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Geniosmo Pinheiro Campos de Morais?
Geniosmo Pinheiro Campos de Morais é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Rio Grande do Norte, acumulando um capital social de R$ 0,00. Geniosmo não possui sócios.
Quais são as empresas de Geniosmo Pinheiro Campos de Morais?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2008 Geniosmo Pinheiro Campos de Morais Vereador - 09.677.582/0001-10 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | São Francisco do Oeste, Rio Grande do Norte |
Eleicao 2012 Geniosmo Pinheiro Campos de Morais Vereador - 15.845.438/0001-48 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | São Francisco do Oeste, Rio Grande do Norte |
Eleicao 2016 Geniosmo Pinheiro Campos de Morais Vereador - 25.500.332/0001-66 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | São Francisco do Oeste, Rio Grande do Norte |
Eleicao 2020 Geniosmo Pinheiro Campos de Morais Vereador - 38.546.779/0001-18 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | São Francisco do Oeste, Rio Grande do Norte |
Eleicoes 2004 - Geniosmo Pinheiro Campos de Morais - Vereador - 06.746.611/0001-60 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte |
Quem são os sócios de Geniosmo Pinheiro Campos de Morais?
Não foram encontrados sócios relacionados a esta pessoa.
Geniosmo Pinheiro Campos de Morais é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | SAO FRANCISCO DO OESTE-RN | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE SAO FRANCISCO DO OESTE-RN | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Geniosmo Pinheiro Campos de Morais
Em qual empresa Geniosmo Pinheiro Campos de Morais trabalha?
Geniosmo Pinheiro Campos de Morais trabalha para
Qual o cargo de Geniosmo Pinheiro Campos de Morais na ?
Geniosmo Pinheiro Campos de Morais é Sócio na .
Em qual empresa Geniosmo Pinheiro Campos de Morais é sócio?
Geniosmo Pinheiro Campos de Morais é sócio na empresa .
Por que Geniosmo Pinheiro Campos de Morais é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Geniosmo Pinheiro Campos de Morais assumiu o cargo de VEREADOR em SAO FRANCISCO DO OESTE-RN no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Geniosmo Pinheiro Campos de Morais?
Geniosmo Pinheiro Campos de Morais é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na SAO FRANCISCO DO OESTE-RN.
Antes disso, Geniosmo Pinheiro Campos de Morais?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE SAO FRANCISCO DO OESTE-RN.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família MORAIS:
Flavio Morais Pinheiro
Fabio Morais Pinheiro
Fernando Morais Pinheiro
Sergio Morais Pinheiro
Selma Morais Pinheiro
Barnabe Pinheiro Morais
Ozimar Morais Pinheiro
Deusamar Morais Pinheiro
Manoel Morais Pinheiro
Fabiana Morais Pinheiro
Gabriel Morais Pinheiro
Lair Morais Pinheiro
Valdileia Morais Pinheiro
Valdines Morais Pinheiro
Maria Morais Pinheiro
Gildan Morais Pinheiro
Aldo Morais Pinheiro
Lia Morais Pinheiro
Jessica Morais Pinheiro
Família PINHEIRO:
Flavio Morais Pinheiro
Fabio Morais Pinheiro
Fernando Morais Pinheiro
Sergio Morais Pinheiro
Selma Morais Pinheiro
Barnabe Pinheiro Morais
Ozimar Morais Pinheiro
Deusamar Morais Pinheiro
Manoel Morais Pinheiro
Fabiana Morais Pinheiro
Gabriel Morais Pinheiro
Lair Morais Pinheiro
Valdileia Morais Pinheiro
Valdines Morais Pinheiro
Maria Morais Pinheiro
Gildan Morais Pinheiro
Aldo Morais Pinheiro
Lia Morais Pinheiro
Jessica Morais Pinheiro
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Geniosmo Pinheiro Campos de Morais sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Geniosmo Pinheiro Campos de Morais?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados