Francisco Gomes do Vale
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Francisco Gomes do Vale. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Francisco Gomes do Vale
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Francisco Gomes do Vale?
Francisco Gomes do Vale é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Piauí, São Paulo, Ceará, acumulando um capital social de R$ 17.000,00. Francisco também possui 1 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Francisco Gomes do Vale?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2020 Francisco Gomes do Vale Vereador - 38.847.115/0001-99 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Buriti dos Lopes, Piauí |
Eleicao 2016 Francisco Gomes do Vale Vereador - 25.876.254/0001-07 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Buriti dos Lopes, Piauí |
Marcenaria Fgv - Francisco Gomes do Vale - 22.094.543/0001-58 | Inapta | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | São Paulo, São Paulo |
Metalúrgica o Francisco - Francisco Gomes do Vale - 19.485.400/0001-62 | Inapta | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Empresário (Individual) | Fortaleza, Ceará |
Marcenaria Fgv LTDA - 31.789.270/0001-57 | Inapta | Sociedade Empresária Limitada | Empresa de Pequeno Porte | Sócio-Administrador | Boituva, São Paulo |
Quem são os sócios de Francisco Gomes do Vale?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Daniel Dos Santos Vale é sócio de Francisco na(s) empresa(s): * Marcenaria Fgv LTDA - 31.789.270/0001-57 |
Francisco Gomes do Vale é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | BURITI DOS LOPES-PI | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE BURITI DOS LOPES-PI | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Francisco Gomes do Vale
Em qual empresa Francisco Gomes do Vale trabalha?
Francisco Gomes do Vale trabalha para
Qual o cargo de Francisco Gomes do Vale na ?
Francisco Gomes do Vale é Sócio na .
Em qual empresa Francisco Gomes do Vale é sócio?
Francisco Gomes do Vale é sócio na empresa .
Por que Francisco Gomes do Vale é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Francisco Gomes do Vale assumiu o cargo de VEREADOR em BURITI DOS LOPES-PI no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Francisco Gomes do Vale?
Francisco Gomes do Vale é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na BURITI DOS LOPES-PI.
Antes disso, Francisco Gomes do Vale?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE BURITI DOS LOPES-PI.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família GOMES:
Francisco Everaldo Gomes Vale
Francisco Adelino Gomes Vale
Francisco Glaidson Do Vale Gomes
Francisco Dearvoli Gomes Do Vale
Francisco Gomes Do Vale Junior
Francisco Wagner Gomes Do Vale
Família VALE:
Francisco Everaldo Gomes Vale
Francisco Adelino Gomes Vale
Francisco Vale
Francisco Glaidson Do Vale Gomes
Francisco Dearvoli Gomes Do Vale
Francisco Gomes Do Vale Junior
Francisco Wagner Gomes Do Vale
Francisco Marques Vale
Euclides Francisco Vale
Francisco Matos Vale
Francisco Ferreira Vale
Francisco Pereira Vale
Francisco Vale Silva
Francisco Vale Lacerda
Francisco Tome Vale
Francisco Gidean Vale
Francisco Azevedo Vale
Francisco Lopes Vale
Francisco Vale Pereira
Família DO:
Francisco Glaidson Do Vale Gomes
Francisco Dearvoli Gomes Do Vale
Francisco Gomes Do Vale Junior
Francisco Wagner Gomes Do Vale
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Francisco Gomes do Vale sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Francisco Gomes do Vale?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados