Fernando Borges Silveira
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Fernando Borges Silveira. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Fernando Borges Silveira
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Fernando Borges Silveira?
Fernando Borges Silveira é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Santa Catarina, acumulando um capital social de R$ 20.000,00. Fernando também possui 2 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Fernando Borges Silveira?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2012 Fernando Borges Silveira Vereador - 15.935.258/0001-57 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Bom Retiro, Santa Catarina |
Eleicao 2020 Fernando Borges Silveira Vereador - 38.862.387/0001-68 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Bom Retiro, Santa Catarina |
Eleicao 2016 Fernando Borges Silveira Vereador - 25.697.122/0001-00 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Bom Retiro, Santa Catarina |
Beer Log Distribuidora de Bebidas Especiais - Distribuidora de Bebidas Silveira e Bork LTDA - 23.317.980/0001-56 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Itajaí, Santa Catarina |
Sealine Transportes Rodoviarios LTDA - 17.051.521/0001-70 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Itajaí, Santa Catarina |
Quem são os sócios de Fernando Borges Silveira?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Giselle Cristine Da Costa Silva é sócio de Fernando na(s) empresa(s): * Sealine Transportes Rodoviarios LTDA - 17.051.521/0001-70 |
Consta na RFB que Naruana Borges Silveira Adriano é sócio de Fernando na(s) empresa(s): * Beer Log Distribuidora de Bebidas Especiais - Distribuidora de Bebidas Silveira e Bork LTDA - 23.317.980/0001-56 |
Fernando Borges Silveira é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | BOM RETIRO-SC | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE BOM RETIRO-SC | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Fernando Borges Silveira
Em qual empresa Fernando Borges Silveira trabalha?
Fernando Borges Silveira trabalha para
Qual o cargo de Fernando Borges Silveira na ?
Fernando Borges Silveira é Sócio na .
Em qual empresa Fernando Borges Silveira é sócio?
Fernando Borges Silveira é sócio na empresa .
Por que Fernando Borges Silveira é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Fernando Borges Silveira assumiu o cargo de VEREADOR em BOM RETIRO-SC no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Fernando Borges Silveira?
Fernando Borges Silveira é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na BOM RETIRO-SC.
Antes disso, Fernando Borges Silveira?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE BOM RETIRO-SC.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família BORGES:
Cristian Fernando Borges Silveira
Luis Fernando Borges Silveira
Fernando Borges Da Silveira
Antonio Fernando Borges Silveira
Elson Fernando Borges Da Silveira
Eduardo Fernando Vieira Borges Silveira
Fernando Borges
Alexandre Borges Silveira
Nilson Silveira Borges
Ricardo Borges Silveira
Mauricio Borges Silveira
Leaci Borges Silveira
Nilvan Silveira Borges
Gilberto Silveira Borges
Tania Silveira Borges
Cleber Silveira Borges
Raimundo Silveira Borges
Anselmo Borges Silveira
Família SILVEIRA:
Cristian Fernando Borges Silveira
Luis Fernando Borges Silveira
Fernando Borges Da Silveira
Antonio Fernando Borges Silveira
Elson Fernando Borges Da Silveira
Eduardo Fernando Vieira Borges Silveira
Fernando Silveira
Alexandre Borges Silveira
Nilson Silveira Borges
Ricardo Borges Silveira
Mauricio Borges Silveira
Leaci Borges Silveira
Nilvan Silveira Borges
Gilberto Silveira Borges
Tania Silveira Borges
Cleber Silveira Borges
Raimundo Silveira Borges
Anselmo Borges Silveira
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Fernando Borges Silveira sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Fernando Borges Silveira?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados