Eduardo Ezequiel dos Santos
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Eduardo Ezequiel dos Santos. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Eduardo Ezequiel dos Santos
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Eduardo Ezequiel dos Santos?
Eduardo Ezequiel dos Santos é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, acumulando um capital social de R$ 23.569.624,03. Eduardo também possui 4 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Eduardo Ezequiel dos Santos?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Clamper Indústria e Comércio SA - 66.429.895/0001-92 | Ativa | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | Lagoa Santa, Minas Gerais |
Bioetika Serviços e Produtos Hospitalares - Naga Produtos e Serviços Hospitalares e Laboratoriais LTDA - 51.882.558/0001-89 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Goiânia, Goiás |
Eleicao 2020 Eduardo Ezequiel dos Santos Vereador - 38.506.197/0001-08 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul |
Eleicao 2016 Eduardo Ezequiel dos Santos Vereador - 25.415.494/0001-04 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul |
Eleicao 2012 Eduardo Ezequiel dos Santos Vereador - 15.931.376/0001-97 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul |
Quem são os sócios de Eduardo Ezequiel dos Santos?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Ailton Ricaldoni Lobo é sócio de Eduardo na(s) empresa(s): * Clamper Indústria e Comércio SA - 66.429.895/0001-92 |
Consta na RFB que Marcelo Augusto Freire Lobo é sócio de Eduardo na(s) empresa(s): * Clamper Indústria e Comércio SA - 66.429.895/0001-92 |
Consta na RFB que Sabrina Marcia Freire Lobo é sócio de Eduardo na(s) empresa(s): * Clamper Indústria e Comércio SA - 66.429.895/0001-92 |
Consta na RFB que Wagner Almeida Barbosa é sócio de Eduardo na(s) empresa(s): * Clamper Indústria e Comércio SA - 66.429.895/0001-92 |
Eduardo Ezequiel dos Santos é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | SAO MIGUEL DAS MISSOES-RS | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE SAO MIGUEL DAS MISSOES-RS | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Eduardo Ezequiel dos Santos
Em qual empresa Eduardo Ezequiel dos Santos trabalha?
Eduardo Ezequiel dos Santos trabalha para
Qual o cargo de Eduardo Ezequiel dos Santos na ?
Eduardo Ezequiel dos Santos é Sócio na .
Em qual empresa Eduardo Ezequiel dos Santos é sócio?
Eduardo Ezequiel dos Santos é sócio na empresa .
Por que Eduardo Ezequiel dos Santos é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Eduardo Ezequiel dos Santos assumiu o cargo de VEREADOR em SAO MIGUEL DAS MISSOES-RS no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Eduardo Ezequiel dos Santos?
Eduardo Ezequiel dos Santos é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na SAO MIGUEL DAS MISSOES-RS.
Antes disso, Eduardo Ezequiel dos Santos?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE SAO MIGUEL DAS MISSOES-RS.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família DOS:
Ezequiel Dos Santos
Família SANTOS:
Ezequiel Dos Santos
Família EZEQUIEL:
Eduardo Ezequiel Giordanella
Douglas Eduardo Ezequiel
Eduardo Ezequiel Costa
Eduardo Neves Ezequiel
Eduardo Ezequiel Ferreira
Eduardo Cardoso Ezequiel
Eduardo Ezequiel Mariano
Eduardo Ezequiel Christensen
Eduardo Ezequiel Deon
Eduardo Battistucci Ezequiel
Eduardo Antonio Ezequiel
Eduardo Ezequiel Davies
Eduardo Ezequiel Peroza
Outras Famílias:
Ezequiel Rodrigues Eduardo
Ezequiel Eduardo Custodio
Ezequiel Pinheiro Eduardo
Ezequiel Donato Eduardo
Ezequiel Eduardo Zago
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Eduardo Ezequiel dos Santos sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Eduardo Ezequiel dos Santos?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados