Divino Marques de Sousa
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Divino Marques de Sousa. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Divino Marques de Sousa
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Divino Marques de Sousa?
Divino Marques de Sousa é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Goiás, acumulando um capital social de R$ 780.893,00. Divino também possui 5 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Divino Marques de Sousa?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Proton Diagnosticos - Marques de Sousa Diagnosticos LTDA - 18.078.588/0001-61 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio | Indiara, Goiás |
Sabor da Terra - Sousa Cunha LTDA - 02.800.043/0001-87 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Empresa de Pequeno Porte | Sócio-Administrador | Indiara, Goiás |
C e M - Centro de Exames Medicos - C.e.m. - Centro de Exames Medicos LTDA - 04.104.554/0001-90 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Goiânia, Goiás |
Belchior e Sousa Incorporação e Administração Spe LTDA - 16.827.296/0001-59 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio | Goiânia, Goiás |
Emporio Sabor da Terra LTDA - 34.559.107/0001-96 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Indiara, Goiás |
Quem são os sócios de Divino Marques de Sousa?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Aurelio Mendonca Alvarenga é sócio de Divino na(s) empresa(s): * Belchior e Sousa Incorporação e Administração Spe LTDA - 16.827.296/0001-59 |
Consta na RFB que Divino Marques De Sousa Junior é sócio de Divino na(s) empresa(s): * C e M - Centro de Exames Medicos - C.e.m. - Centro de Exames Medicos LTDA - 04.104.554/0001-90 * Proton Diagnosticos - Marques de Sousa Diagnosticos LTDA - 18.078.588/0001-61 |
Consta na RFB que Terezinha De Lourdes Cunha E Sousa é sócio de Divino na(s) empresa(s): * C e M - Centro de Exames Medicos - C.e.m. - Centro de Exames Medicos LTDA - 04.104.554/0001-90 * Proton Diagnosticos - Marques de Sousa Diagnosticos LTDA - 18.078.588/0001-61 |
Divino Marques de Sousa é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
PREFEITO | INDIARA-GO | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
PREFEITO | MUN. DE INDIARA-GO | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Divino Marques de Sousa
Em qual empresa Divino Marques de Sousa trabalha?
Divino Marques de Sousa trabalha para PROTON DIAGNOSTICOS
Qual o cargo de Divino Marques de Sousa na PROTON DIAGNOSTICOS?
Divino Marques de Sousa é Sócio na PROTON DIAGNOSTICOS.
Em qual empresa Divino Marques de Sousa é sócio?
Divino Marques de Sousa é sócio na empresa PROTON DIAGNOSTICOS.
Por que Divino Marques de Sousa é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Divino Marques de Sousa assumiu o cargo de PREFEITO em INDIARA-GO no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Divino Marques de Sousa?
Divino Marques de Sousa é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de PREFEITO, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na INDIARA-GO.
Antes disso, Divino Marques de Sousa?> foi PREFEITO, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE INDIARA-GO.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família MARQUES:
Divino Marques
Divino Marques De Sousa Junior
Divino Pereira Marques
Vilsmar Divino Marques
Divino Silva Marques
Divino Cardoso Marques
Divino Joaquim Marques
Divino Luiz Marques
Divino Marques Arantes
Divino Marques Marinho
Divino Marques Rodrigues
Ailson Divino Marques
Divino Donizette Marques
Newton Divino Marques
Divino Marques Dias
Divino Francisco Marques
Antonio Marques Divino
Divino Alves Marques
Divino Valderi Marques
Família DE:
Divino Marques De Sousa Junior
Família SOUSA:
Divino Marques De Sousa Junior
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Divino Marques de Sousa sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Divino Marques de Sousa?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados