Diney Soares Torres Neto
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Diney Soares Torres Neto. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Diney Soares Torres Neto
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Diney Soares Torres Neto?
Diney Soares Torres Neto é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Alagoas, acumulando um capital social de R$ 0,00. Diney também possui 1 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Diney Soares Torres Neto?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2020 Diney Soares Torres Neto Vereador - 38.584.642/0001-58 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | São Miguel dos Campos, Alagoas |
Eleicao 2012 Diney Soares Torres Neto Vereador - 16.110.614/0001-66 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | São Miguel dos Campos, Alagoas |
Eleicao 2016 Diney Soares Torres Neto Vereador - 25.500.875/0001-83 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | São Miguel dos Campos, Alagoas |
P R P - Partido Republicano Progressista - 01.315.801/0001-09 | Baixada | Associação Privada | Demais | Presidente | São Miguel dos Campos, Alagoas |
Deposito de Bebidas Caetes - Alves e Torres LTDA - 02.571.481/0001-10 | Inapta | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio | São Miguel dos Campos, Alagoas |
Quem são os sócios de Diney Soares Torres Neto?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Carlos Henrique Almeida Alves é sócio de Diney na(s) empresa(s): * Deposito de Bebidas Caetes - Alves e Torres LTDA - 02.571.481/0001-10 |
Diney Soares Torres Neto é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | SAO MIGUEL DOS CAMPOS-AL | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS-AL | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Diney Soares Torres Neto
Em qual empresa Diney Soares Torres Neto trabalha?
Diney Soares Torres Neto trabalha para
Qual o cargo de Diney Soares Torres Neto na ?
Diney Soares Torres Neto é Sócio na .
Em qual empresa Diney Soares Torres Neto é sócio?
Diney Soares Torres Neto é sócio na empresa .
Por que Diney Soares Torres Neto é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Diney Soares Torres Neto assumiu o cargo de VEREADOR em SAO MIGUEL DOS CAMPOS-AL no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Diney Soares Torres Neto?
Diney Soares Torres Neto é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na SAO MIGUEL DOS CAMPOS-AL.
Antes disso, Diney Soares Torres Neto?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS-AL.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família SOARES:
Diney Soares Torres
Diney Soares Torres Albuquerque
Diney Davi Fernandes Soares
Diney Soares De Almeida
Erbecia Diney Soares Silva
Diney Soares De Oliveira
Família TORRES:
Diney Soares Torres
Diney Soares Torres Albuquerque
Diney Apratto Torres Pugliesi
Família NETO:
Diney Marques Neto
Outras Famílias:
Diney Foster
Diney Lyra
Diney Bergman
Diney Rodrigues
Diney Thedim
Diney Santos
Diney Perrud
Diney Stacoviaki
Diney Alfredo
Diney Sfalsin
Diney Moreira
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Diney Soares Torres Neto sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Diney Soares Torres Neto?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados