Deiro Moreira Marra
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Deiro Moreira Marra. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Deiro Moreira Marra
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Deiro Moreira Marra?
Deiro Moreira Marra é um empresário(a) com participação em 4 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Minas Gerais, acumulando um capital social de R$ 1.000,00. Deiro também possui 4 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Deiro Moreira Marra?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Patro-onibus Auto Pecas LTDA - 42.822.528/0001-96 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Patrocínio, Minas Gerais |
Combem - Conselho Municipal do Bem Estar do Menor - 21.240.460/0001-67 | Inapta | Associação Privada | Demais | Presidente | Patrocínio, Minas Gerais |
Eleicoes 2004 Cf - Patrocinio - MG - Comite Financ Mun Pvereador - Pl - 06.781.337/0001-60 | Baixada | Associação Privada | Demais | Presidente | Patrocínio, Minas Gerais |
Pl - Comissao Provisoria do Partido Liberal - 03.802.134/0001-14 | Inapta | Associação Privada | Demais | Presidente | Patrocínio, Minas Gerais |
Quem são os sócios de Deiro Moreira Marra?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Daniel Moreira Marra é sócio de Deiro na(s) empresa(s): * Dm3 Participações LTDA - 37.141.157/0002-28 |
Consta na RFB que Helio Camilo Marra é sócio de Deiro na(s) empresa(s): * Dm3 Participações LTDA - 37.141.157/0002-28 |
Consta na RFB que Helio Camilo Marra Junior é sócio de Deiro na(s) empresa(s): * Dm3 Participações LTDA - 37.141.157/0002-28 |
Consta na RFB que Maria Clara Matos Marra é sócio de Deiro na(s) empresa(s): * Dm3 Participações LTDA - 37.141.157/0002-28 |
Deiro Moreira Marra é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
PREFEITO | PATROCINIO-MG | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
PREFEITO | MUN. DE PATROCINIO-MG | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
DEPUTADO ESTADUAL | MUN. DE MINAS GERAIS-MG | 01/01/2015 | 31/12/2018 |
Perguntas frequentes sobre Deiro Moreira Marra
Em qual empresa Deiro Moreira Marra trabalha?
Deiro Moreira Marra trabalha para
Qual o cargo de Deiro Moreira Marra na ?
Deiro Moreira Marra é Sócio na .
Em qual empresa Deiro Moreira Marra é sócio?
Deiro Moreira Marra é sócio na empresa .
Por que Deiro Moreira Marra é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Deiro Moreira Marra assumiu o cargo de PREFEITO em PATROCINIO-MG no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Deiro Moreira Marra?
Deiro Moreira Marra é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de PREFEITO, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na PATROCINIO-MG.
Antes disso, Deiro Moreira Marra?> foi PREFEITO, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE PATROCINIO-MG.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família MOREIRA:
Jacirene Moreira Deiro
Emerson Moreira Deiro
Eder Moreira Deiro
Ederson Moreira Deiro
Elson Moreira Deiro
Elcirone Moreira Deiro
Emilia Alves Moreira Deiro
Rodrigo Deiro Moreira Santos
Emerson Moreira Deiro Junior
Noeli Brum Moreira Deiro
Leia Marra Moreira
Leandro Marra Moreira
Ariadne Marra Moreira
Alexander Marra Moreira
Daniel Moreira Marra
Renato Marra Moreira
Kennedy Moreira Marra
Anamaria Marra Moreira
Giovanna Marra Moreira
Família MARRA:
Leia Marra Moreira
Leandro Marra Moreira
Ariadne Marra Moreira
Alexander Marra Moreira
Daniel Moreira Marra
Renato Marra Moreira
Kennedy Moreira Marra
Anamaria Marra Moreira
Giovanna Marra Moreira
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Deiro Moreira Marra sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Deiro Moreira Marra?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados