David Costa dos Santos
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de David Costa dos Santos. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de David Costa dos Santos
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é David Costa dos Santos?
David Costa dos Santos é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Bahia, Rio Grande do Sul, Alagoas, acumulando um capital social de R$ 1.005.000,00. David também possui 1 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de David Costa dos Santos?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Dcs - Dsc Serviços Industriais LTDA - 41.975.885/0001-21 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Salvador, Bahia |
Acai Delas - 48.235.385 David Costa dos Santos - 48.235.385/0001-00 | Ativa | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Porto Alegre, Rio Grande do Sul |
Eleicao 2012 David Costa dos Santos Vereador - 16.011.188/0001-03 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | São Miguel dos Milagres, Alagoas |
Eleicao 2008 David Costa dos Santos Vereador - 09.969.909/0001-27 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | São Miguel dos Milagres, Alagoas |
Eleicao 2016 David Costa dos Santos Vereador - 25.581.602/0001-00 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | São Miguel dos Milagres, Alagoas |
Quem são os sócios de David Costa dos Santos?
Sócio |
---|
Consta na RFB que David Costa Dos Santos Filho é sócio de David na(s) empresa(s): * Dcs - Dsc Serviços Industriais LTDA - 41.975.885/0001-21 |
David Costa dos Santos é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | SAO MIGUEL DOS MILAGRES-AL | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE SAO MIGUEL DOS MILAGRES-AL | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre David Costa dos Santos
Em qual empresa David Costa dos Santos trabalha?
David Costa dos Santos trabalha para DCS
Qual o cargo de David Costa dos Santos na DCS?
David Costa dos Santos é Sócio na DCS.
Em qual empresa David Costa dos Santos é sócio?
David Costa dos Santos é sócio na empresa DCS.
Por que David Costa dos Santos é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, David Costa dos Santos assumiu o cargo de VEREADOR em SAO MIGUEL DOS MILAGRES-AL no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por David Costa dos Santos?
David Costa dos Santos é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na SAO MIGUEL DOS MILAGRES-AL.
Antes disso, David Costa dos Santos?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE SAO MIGUEL DOS MILAGRES-AL.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família DOS:
David Dos Santos Costa
David Dos Santos Costa Boutsiavaras
David Williams Costa Dos Santos
David Costa Dos Santos Filho
Danihel David Costa Dos Santos
David Toledo Dos Santos Costa
David Da Costa Dos Santos
David Julio Dos Santos Costa
Felipe David Dos Santos Costa
David Dos Santos Da Costa
David Emanuel Dos Santos Costa
David Ricardo Dos Santos Costa
David Erick Dos Santos Costa
David Gustavo Costa Dos Santos
David Silva Costa Dos Santos
David Emanoel Costa Dos Santos
David Israel Costa Dos Santos
Família SANTOS:
David Dos Santos Costa
David Costa Santos
David Santos Costa
David Dos Santos Costa Boutsiavaras
David Williams Costa Dos Santos
David Costa Dos Santos Filho
Danihel David Costa Dos Santos
David Toledo Dos Santos Costa
David Da Costa Dos Santos
David Julio Dos Santos Costa
Felipe David Dos Santos Costa
David Dos Santos Da Costa
David Emanuel Dos Santos Costa
David Ricardo Dos Santos Costa
David Erick Dos Santos Costa
David Gustavo Costa Dos Santos
David Silva Costa Dos Santos
David Emanoel Costa Dos Santos
David Israel Costa Dos Santos
Família COSTA:
David Dos Santos Costa
David Costa Santos
David Santos Costa
David Dos Santos Costa Boutsiavaras
David Williams Costa Dos Santos
David Costa Dos Santos Filho
Danihel David Costa Dos Santos
David Toledo Dos Santos Costa
David Da Costa Dos Santos
David Julio Dos Santos Costa
Felipe David Dos Santos Costa
David Dos Santos Da Costa
David Emanuel Dos Santos Costa
David Ricardo Dos Santos Costa
David Erick Dos Santos Costa
David Gustavo Costa Dos Santos
David Silva Costa Dos Santos
David Emanoel Costa Dos Santos
David Israel Costa Dos Santos
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de David Costa dos Santos sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é David Costa dos Santos?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados