Cleiton Birk
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Cleiton Birk. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Cleiton Birk
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Cleiton Birk?
Cleiton Birk é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Rio Grande do Sul, acumulando um capital social de R$ 4.000,00. Cleiton não possui sócios.
Quais são as empresas de Cleiton Birk?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2020 Cleiton Birk Vereador - 38.647.801/0001-16 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Ivoti, Rio Grande do Sul |
Cleiton Birk - 28.402.351/0001-48 | Baixada | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Ivoti, Rio Grande do Sul |
Eleicao 2012 Cleiton Birk Vereador - 16.358.919/0001-91 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Ivoti, Rio Grande do Sul |
Eleicao 2008 Cleiton Birk Vereador - 09.809.137/0001-66 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Ivoti, Rio Grande do Sul |
Eleicao 2016 Cleiton Birk Vereador - 25.521.786/0001-13 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Ivoti, Rio Grande do Sul |
Quem são os sócios de Cleiton Birk?
Não foram encontrados sócios relacionados a esta pessoa.
Cleiton Birk é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | IVOTI-RS | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE IVOTI-RS | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Cleiton Birk
Em qual empresa Cleiton Birk trabalha?
Cleiton Birk trabalha para
Qual o cargo de Cleiton Birk na ?
Cleiton Birk é Sócio na .
Em qual empresa Cleiton Birk é sócio?
Cleiton Birk é sócio na empresa .
Por que Cleiton Birk é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Cleiton Birk assumiu o cargo de VEREADOR em IVOTI-RS no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Cleiton Birk?
Cleiton Birk é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na IVOTI-RS.
Antes disso, Cleiton Birk?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE IVOTI-RS.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família BIRK:
Marlene Birk
Rejane Birk
Ines Birk
Erasmo Birk
Roberto Birk
Darcisio Birk
Miguel Birk
Ademir Birk
Marino Birk
Alice Birk
Julci Birk
Anisio Birk
Werno Birk
Osvaldo Birk
Roque Birk
Lilian Birk
Armindo Birk
Antonio Birk
Evandro Birk
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Cleiton Birk sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Cleiton Birk?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados