Antonio Minervino de Assis
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Antonio Minervino de Assis. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Antonio Minervino de Assis
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Antonio Minervino de Assis?
Antonio Minervino de Assis é um empresário(a) com participação em 3 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Piauí, acumulando um capital social de R$ 0,00. Antonio não possui sócios.
Quais são as empresas de Antonio Minervino de Assis?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2020 Antonio Minervino de Assis Vereador - 38.590.787/0001-61 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Santa Cruz dos Milagres, Piauí |
Eleicao 2016 Antonio Minervino de Assis Vereador - 25.566.547/0001-80 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Santa Cruz dos Milagres, Piauí |
Eleicao 2008 Antonio Minervino de Assis Vereador - 10.064.132/0001-30 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Santa Cruz dos Milagres, Piauí |
Quem são os sócios de Antonio Minervino de Assis?
Não foram encontrados sócios relacionados a esta pessoa.
Antonio Minervino de Assis é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Antonio Minervino de Assis
Em qual empresa Antonio Minervino de Assis trabalha?
Antonio Minervino de Assis trabalha para
Qual o cargo de Antonio Minervino de Assis na ?
Antonio Minervino de Assis é Sócio na .
Em qual empresa Antonio Minervino de Assis é sócio?
Antonio Minervino de Assis é sócio na empresa .
Por que Antonio Minervino de Assis é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Antonio Minervino de Assis assumiu o cargo de VEREADOR em SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Antonio Minervino de Assis?
Antonio Minervino de Assis é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI.
Antes disso, Antonio Minervino de Assis?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família MINERVINO:
Rodrigo Antonio Minervino
Antonio Carlos Minervino
Antonio Minervino Xavier
Antonio Minervino Vieira
Antonio Minervino Luciano
Gabriela Antonio Minervino
Antonio Minervino Ferreira
Ana Paula Assis Minervino
Moises Minervino De Assis
Joel Minervino De Assis
Francisco Minervino De Assis
Osmarina Minervino De Assis Sousa
Manoel Minervino De Assis Filho
Antonio Sergio Leite Minervino
Antonio Junior Leite Minervino
Antonio Carlos Ferreira Minervino
Família ASSIS:
Ana Paula Assis Minervino
Moises Minervino De Assis
Joel Minervino De Assis
Francisco Minervino De Assis
Minervino Vieira De Assis
Osmarina Minervino De Assis Sousa
Manoel Minervino De Assis Filho
Família DE:
Moises Minervino De Assis
Joel Minervino De Assis
Francisco Minervino De Assis
Minervino Vieira De Assis
Osmarina Minervino De Assis Sousa
Manoel Minervino De Assis Filho
Outras Famílias:
Minervino Antonio Vieira
Minervino Antonio Duarte
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Antonio Minervino de Assis sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Antonio Minervino de Assis?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados