Antonio Carlos Mangini
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Antonio Carlos Mangini. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Antonio Carlos Mangini
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Antonio Carlos Mangini?
Antonio Carlos Mangini é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: São Paulo, Paraná, acumulando um capital social de R$ 615.000,00. Antonio também possui 4 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Antonio Carlos Mangini?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
M.m.g Empreendimentos e Participações Ltda. - M.m.g Empreendimentos e Participações LTDA - 52.319.002/0001-41 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Itupeva, São Paulo |
Eleicoes 2004 - Antonio Carlos Mangini - Vereador - 06.561.016/0001-50 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Cabreúva, São Paulo |
Eleicao 2016 Antonio Carlos Mangini Vereador - 25.645.188/0001-56 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Cabreúva, São Paulo |
Oeap - Instituto Raio de Sol - 05.446.159/0001-58 | Baixada | Associação Privada | Demais | Presidente | Cabreúva, São Paulo |
Mangini Projetos e Construcao Civil LTDA - 79.182.390/0001-18 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Curitiba, Paraná |
Quem são os sócios de Antonio Carlos Mangini?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Gabriela Caroline Mangini é sócio de Antonio na(s) empresa(s): * M.m.g Empreendimentos e Participações Ltda. - M.m.g Empreendimentos e Participações LTDA - 52.319.002/0001-41 |
Consta na RFB que Maria Clara Mangini é sócio de Antonio na(s) empresa(s): * M.m.g Empreendimentos e Participações Ltda. - M.m.g Empreendimentos e Participações LTDA - 52.319.002/0001-41 |
Consta na RFB que Marlos Mangini é sócio de Antonio na(s) empresa(s): * Mangini Projetos e Construcao Civil LTDA - 79.182.390/0001-18 |
Consta na RFB que Matheus Vinicius Mangini é sócio de Antonio na(s) empresa(s): * M.m.g Empreendimentos e Participações Ltda. - M.m.g Empreendimentos e Participações LTDA - 52.319.002/0001-41 |
Antonio Carlos Mangini é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
PREFEITO | CABREUVA-SP | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE CABREUVA-SP | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Antonio Carlos Mangini
Em qual empresa Antonio Carlos Mangini trabalha?
Antonio Carlos Mangini trabalha para M.M.G EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Qual o cargo de Antonio Carlos Mangini na M.M.G EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.?
Antonio Carlos Mangini é Sócio na M.M.G EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA..
Em qual empresa Antonio Carlos Mangini é sócio?
Antonio Carlos Mangini é sócio na empresa M.M.G EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA..
Por que Antonio Carlos Mangini é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Antonio Carlos Mangini assumiu o cargo de PREFEITO em CABREUVA-SP no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Antonio Carlos Mangini?
Antonio Carlos Mangini é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de PREFEITO, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na CABREUVA-SP.
Antes disso, Antonio Carlos Mangini?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE CABREUVA-SP.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família MANGINI:
Carlos Eduardo Mangini
Carlos Mangini Junior
Carlos Roberto Mangini
Anderson Carlos Mangini
Mauricio Carlos Mangini
Sandro Antonio Mangini
Jose Antonio Mangini
Marco Antonio Mangini
Zacarias Antonio Mangini
Luiz Antonio Mangini
Tiago Antonio Mangini
Antonio Mangini Garcia
Carlos Eduardo Mangini Silva
Carlos Augusto Santana Mangini
Carlos Fabricio Rodrigues Mangini
Carlos Magno Capo Mangini
Carlos Luis Salvador Mangini
Roger Carlos Pereira Mangini
Jose Carlos Mangini Lima
Família CARLOS:
Anderson Carlos Mangini
Mauricio Carlos Mangini
Roger Carlos Pereira Mangini
Jose Carlos Mangini Lima
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Antonio Carlos Mangini sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Antonio Carlos Mangini?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados