Andre Marcos de Abreu
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Andre Marcos de Abreu. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Andre Marcos de Abreu
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Andre Marcos de Abreu?
Andre Marcos de Abreu é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: São Paulo, acumulando um capital social de R$ 0,00. Andre também possui 1 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Andre Marcos de Abreu?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2020 Andre Marcos de Abreu Vereador - 38.864.681/0001-09 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Suzano, São Paulo |
Eleicao 2008 Andre Marcos de Abreu Vereador - 09.959.862/0001-10 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Suzano, São Paulo |
Eleicao 2012 Andre Marcos de Abreu Vereador - 16.004.005/0001-22 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Suzano, São Paulo |
Eleicao 2016 Andre Marcos de Abreu Vereador - 25.656.092/0001-93 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Suzano, São Paulo |
Centro de Formacao de Condutores ''b'' Auto Moto Escola Palmeiras SC LTDA - 05.116.004/0001-53 | Ativa | Sociedade Simples Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Suzano, São Paulo |
Quem são os sócios de Andre Marcos de Abreu?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Erica Adamuz Machado é sócio de Andre na(s) empresa(s): * Centro de Formacao de Condutores ''b'' Auto Moto Escola Palmeiras SC LTDA - 05.116.004/0001-53 |
Andre Marcos de Abreu é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | SUZANO-SP | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE SUZANO-SP | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Andre Marcos de Abreu
Em qual empresa Andre Marcos de Abreu trabalha?
Andre Marcos de Abreu trabalha para
Qual o cargo de Andre Marcos de Abreu na ?
Andre Marcos de Abreu é Sócio na .
Em qual empresa Andre Marcos de Abreu é sócio?
Andre Marcos de Abreu é sócio na empresa .
Por que Andre Marcos de Abreu é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Andre Marcos de Abreu assumiu o cargo de VEREADOR em SUZANO-SP no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Andre Marcos de Abreu?
Andre Marcos de Abreu é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na SUZANO-SP.
Antes disso, Andre Marcos de Abreu?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE SUZANO-SP.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família ABREU:
Marcos Andre Soares Abreu
Marcos Andre Abreu Souza
Marcos Andre De Abreu
Marcos Andre Abreu Felisberto
Marcos Andre Abreu Rodrigues
Marcos Andre Abreu Da Silva
Marcos Andre Da Costa Abreu
Marcos Andre Roque De Abreu
Marcos Andre Leite De Abreu
Marcos Andre De Abreu Martins
Marcos Andre De Abreu Fonseca
Marcos Andre Abreu De Souza
Marcos Andre De Abreu Cavalcanti
Marcos Andre Marques De Abreu
Andre Abreu
Marcos Abreu
Marcos Andre Abreu Da Silva Filho
Andre Andre De Abreu
Família DE:
Marcos Andre De Abreu
Marcos Andre Roque De Abreu
Marcos Andre Leite De Abreu
Marcos Andre De Abreu Martins
Marcos Andre De Abreu Fonseca
Marcos Andre Abreu De Souza
Marcos Andre De Abreu Cavalcanti
Marcos Andre Marques De Abreu
Andre Andre De Abreu
Outras Famílias:
Marcos Andre
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Andre Marcos de Abreu sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Andre Marcos de Abreu?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados