Andre Luiz Moser
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Andre Luiz Moser. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Andre Luiz Moser
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Andre Luiz Moser?
Andre Luiz Moser é um empresário(a) com participação em 2 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Santa Catarina, acumulando um capital social de R$ 1.125.600,00. Andre também possui 1 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Andre Luiz Moser?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2012 Andre Luiz Moser Vereador - 16.213.786/0001-65 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Indaial, Santa Catarina |
Moser Administradora de Bens Proprios LTDA - 48.016.322/0001-55 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Empresa de Pequeno Porte | Sócio | Indaial, Santa Catarina |
Quem são os sócios de Andre Luiz Moser?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Luiz Carlos Moser é sócio de Andre na(s) empresa(s): * Moser Administradora de Bens Proprios LTDA - 48.016.322/0001-55 |
Andre Luiz Moser é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
PREFEITO | INDAIAL-SC | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
PREFEITO | MUN. DE INDAIAL-SC | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Andre Luiz Moser
Em qual empresa Andre Luiz Moser trabalha?
Andre Luiz Moser trabalha para
Qual o cargo de Andre Luiz Moser na ?
Andre Luiz Moser é Sócio na .
Em qual empresa Andre Luiz Moser é sócio?
Andre Luiz Moser é sócio na empresa .
Por que Andre Luiz Moser é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Andre Luiz Moser assumiu o cargo de PREFEITO em INDAIAL-SC no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Andre Luiz Moser?
Andre Luiz Moser é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de PREFEITO, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na INDAIAL-SC.
Antes disso, Andre Luiz Moser?> foi PREFEITO, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE INDAIAL-SC.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família LUIZ:
Andre Luiz Moser Pavesi
Família MOSER:
Andre Luiz Moser Pavesi
Andre Moser
Luiz Moser
Andre Soto Moser
Andre Francisco Moser
Andre Luis Moser
Marco Andre Moser
Marc Andre Moser
Andre Felipe Moser
Andre Moser Pina
Andre Humberto Moser
Paulo Andre Moser
Andre Marcio Moser
Cleiton Andre Moser
Andre Figueiredo Moser
Guilherme Andre Moser
Juliano Andre Moser
Andre Cimadon Moser
Luiz Carlos Moser
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Andre Luiz Moser sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Andre Luiz Moser?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados