Andre Luis Meireles de Oliveira
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Andre Luis Meireles de Oliveira. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Andre Luis Meireles de Oliveira
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Andre Luis Meireles de Oliveira?
Andre Luis Meireles de Oliveira é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Pará, Minas Gerais, acumulando um capital social de R$ 55.000,00. Andre também possui 5 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Andre Luis Meireles de Oliveira?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Amplymed - Amply Medicina e Diagnostico Ss - 37.268.303/0001-08 | Ativa | Sociedade Simples Pura | Demais | Sócio sem Capital | Belém, Pará |
Eleicao 2020 Andre Luis Meireles de Oliveira Vereador - 38.510.191/0001-04 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Brás Pires, Minas Gerais |
Eleicao 2016 Andre Luis Meireles de Oliveira Vereador - 25.490.572/0001-27 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Brás Pires, Minas Gerais |
Ceramica Vasconcelos LTDA - 05.124.263/0001-26 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Alfredo Vasconcelos, Minas Gerais |
Cafe e Bistro Cesar's - Reis Meireles Cafe LTDA - 25.205.809/0001-80 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Juiz de Fora, Minas Gerais |
Quem são os sócios de Andre Luis Meireles de Oliveira?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Caio Cesar Chaves Reis é sócio de Andre na(s) empresa(s): * Cafe e Bistro Cesar's - Reis Meireles Cafe LTDA - 25.205.809/0001-80 |
Consta na RFB que Carlos Sergio Rabelo Da Silva é sócio de Andre na(s) empresa(s): * Amplymed - Amply Medicina e Diagnostico Ss - 37.268.303/0001-08 |
Consta na RFB que Fernanda De Paula Moreira é sócio de Andre na(s) empresa(s): * Amplymed - Amply Medicina e Diagnostico Ss - 37.268.303/0001-08 |
Consta na RFB que Laercio Almeida Silva é sócio de Andre na(s) empresa(s): * Amplymed - Amply Medicina e Diagnostico Ss - 37.268.303/0001-08 |
Consta na RFB que Yoshie Ichihara Bevilaqua é sócio de Andre na(s) empresa(s): * Amplymed - Amply Medicina e Diagnostico Ss - 37.268.303/0001-08 |
Andre Luis Meireles de Oliveira é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | BRAS PIRES-MG | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE BRAS PIRES-MG | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Andre Luis Meireles de Oliveira
Em qual empresa Andre Luis Meireles de Oliveira trabalha?
Andre Luis Meireles de Oliveira trabalha para AMPLYMED
Qual o cargo de Andre Luis Meireles de Oliveira na AMPLYMED?
Andre Luis Meireles de Oliveira é Sócio na AMPLYMED.
Em qual empresa Andre Luis Meireles de Oliveira é sócio?
Andre Luis Meireles de Oliveira é sócio na empresa AMPLYMED.
Por que Andre Luis Meireles de Oliveira é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Andre Luis Meireles de Oliveira assumiu o cargo de VEREADOR em BRAS PIRES-MG no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Andre Luis Meireles de Oliveira?
Andre Luis Meireles de Oliveira é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na BRAS PIRES-MG.
Antes disso, Andre Luis Meireles de Oliveira?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE BRAS PIRES-MG.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família MEIRELES:
Luis Andre Meireles Barbosa
Andre Luis Marques Meireles
Andre Luis Ferreira Meireles
Andre Luis Meireles Prata
Andre Meireles
Andre Luis Dos Santos Meireles
Andre Luis Da Silva Meireles
Andre Luis De Jesus Meireles
Andre De Oliveira Meireles
Andre Luis Diogenes Baeta Damasceno Meireles
Semer Andre Meireles
Andre Araujo Meireles
Andre Costa Meireles
Andre Santos Meireles
Andre Meireles Barbosa
Andre Meireles Leite
Andre Ropke Meireles
Andre Lobo Meireles
Família LUIS:
Andre Luis Marques Meireles
Andre Luis Ferreira Meireles
Andre Luis Meireles Prata
Andre Luis Dos Santos Meireles
Andre Luis Da Silva Meireles
Andre Luis De Jesus Meireles
Andre Luis Oliveira
Andre Luis Diogenes Baeta Damasceno Meireles
Família DE:
Andre Luis De Jesus Meireles
Andre De Oliveira Meireles
Família OLIVEIRA:
Andre De Oliveira Meireles
Andre Luis Oliveira
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Andre Luis Meireles de Oliveira sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Andre Luis Meireles de Oliveira?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados