Andre Luis Argolo Ribeiro
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Andre Luis Argolo Ribeiro. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Andre Luis Argolo Ribeiro
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Andre Luis Argolo Ribeiro?
Andre Luis Argolo Ribeiro é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, acumulando um capital social de R$ 915.000,00. Andre também possui 5 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Andre Luis Argolo Ribeiro?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Roadmap LTDA - 48.802.707/0001-48 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro |
Realiza Projetos Educacionais - Realiza Edicoes Consultoria e Tecnologia LTDA - 15.101.203/0001-41 | Inapta | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio | Salvador, Bahia |
Playmakers Sports Business LTDA - 46.423.226/0001-04 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Belo Horizonte, Minas Gerais |
Realiza Participações Empresariais - Realiza Gestão Empresarial LTDA - 12.907.882/0001-52 | Inapta | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio | Salvador, Bahia |
Argos Consultoria e Gestão Empresarial LTDA - 34.894.985/0001-68 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Brasília, Distrito Federal |
Quem são os sócios de Andre Luis Argolo Ribeiro?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Andre De Mattos Badaro é sócio de Andre na(s) empresa(s): * Realiza Projetos Educacionais - Realiza Edicoes Consultoria e Tecnologia LTDA - 15.101.203/0001-41 * Realiza Participações Empresariais - Realiza Gestão Empresarial LTDA - 12.907.882/0001-52 |
Consta na RFB que Camila Guesine Dos Santos é sócio de Andre na(s) empresa(s): * Argos Consultoria e Gestão Empresarial LTDA - 34.894.985/0001-68 |
Consta na RFB que Roger Dantas De Oliveira é sócio de Andre na(s) empresa(s): * Realiza Projetos Educacionais - Realiza Edicoes Consultoria e Tecnologia LTDA - 15.101.203/0001-41 * Realiza Participações Empresariais - Realiza Gestão Empresarial LTDA - 12.907.882/0001-52 |
Andre Luis Argolo Ribeiro é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
SECRETARIO NACIONAL | MINISTERIO DA CIDADANIA | 01/02/2019 | 15/02/2019 |
SECRETARIO NACIONAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 14/12/2017 | 31/01/2019 |
Perguntas frequentes sobre Andre Luis Argolo Ribeiro
Em qual empresa Andre Luis Argolo Ribeiro trabalha?
Andre Luis Argolo Ribeiro trabalha para ROADMAP
Qual o cargo de Andre Luis Argolo Ribeiro na ROADMAP?
Andre Luis Argolo Ribeiro é Sócio na ROADMAP.
Em qual empresa Andre Luis Argolo Ribeiro é sócio?
Andre Luis Argolo Ribeiro é sócio na empresa ROADMAP.
Por que Andre Luis Argolo Ribeiro é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Andre Luis Argolo Ribeiro assumiu o cargo de SECRETARIO NACIONAL em MINISTERIO DA CIDADANIA no ano de 2019.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Andre Luis Argolo Ribeiro?
Andre Luis Argolo Ribeiro é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de SECRETARIO NACIONAL, função que exerceu a partir de 01 de fevereiro de 2019 na MINISTERIO DA CIDADANIA.
Antes disso, Andre Luis Argolo Ribeiro?> foi SECRETARIO NACIONAL, cargo que ocupou desde 14 de dezembro de 2017 na MINISTERIO DO ESPORTE.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família RIBEIRO:
Andre Felipe Ribeiro Argolo
Andre Luis Ribeiro
Luis Andre Ribeiro
Andre Luis Ribeiro Ribeiro
Andre Luis Ribeiro Ribeiro
Rafaela Argolo Ribeiro
Auri Argolo Ribeiro
Adenil Argolo Ribeiro
Lara Argolo Ribeiro
Lais Argolo Ribeiro
Erica Ribeiro Argolo
Erica Argolo Ribeiro
Família ARGOLO:
Andre Felipe Ribeiro Argolo
Andre Luis Dos Santos Argolo
Andre Luis Ramos De Argolo
Andre Argolo Mendes
Andre Argolo Santana
Andre Cavalcante Argolo
Andre Alvarez Argolo
Andre Noronha Argolo
Andre Santos Argolo
Rafaela Argolo Ribeiro
Auri Argolo Ribeiro
Adenil Argolo Ribeiro
Lara Argolo Ribeiro
Lais Argolo Ribeiro
Erica Ribeiro Argolo
Erica Argolo Ribeiro
Família LUIS:
Andre Luis Dos Santos Argolo
Andre Luis Ramos De Argolo
Andre Luis Ribeiro
Andre Luis Ribeiro Ribeiro
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Andre Luis Argolo Ribeiro sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Andre Luis Argolo Ribeiro?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados