Alexandre Araujo Mota
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Alexandre Araujo Mota. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Alexandre Araujo Mota
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Alexandre Araujo Mota?
Alexandre Araujo Mota é um empresário(a) com participação em 0 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: , acumulando um capital social de R$ 0,00. Alexandre não possui sócios.
Quais são as empresas de Alexandre Araujo Mota?
Não encotramos nenhum registro de CNPJ relacionado a esta pessoa.
Quem são os sócios de Alexandre Araujo Mota?
Não foram encontrados sócios relacionados a esta pessoa.
Alexandre Araujo Mota é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
CHEFE DA ASSESSORIA | PRESIDENCIA DA REPUBLICA | 17/03/2021 | 26/04/2021 |
CHEFE DA ASSESSORIA | PRESIDENCIA DA REPUBLICA | 23/08/2019 | 19/10/2020 |
CHEFE | PRESIDENCIA DA REPUBLICA | 30/01/2019 | 23/08/2019 |
CHEFE | PRESIDENCIA DA REPUBLICA | 10/01/2019 | 30/01/2019 |
Perguntas frequentes sobre Alexandre Araujo Mota
Por que Alexandre Araujo Mota é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Alexandre Araujo Mota assumiu o cargo de CHEFE DA ASSESSORIA em PRESIDENCIA DA REPUBLICA no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Alexandre Araujo Mota?
Alexandre Araujo Mota é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de CHEFE DA ASSESSORIA, função que exerceu a partir de 17 de março de 2021 na PRESIDENCIA DA REPUBLICA.
Antes disso, Alexandre Araujo Mota?> foi CHEFE DA ASSESSORIA, cargo que ocupou desde 23 de agosto de 2019 na PRESIDENCIA DA REPUBLICA.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família MOTA:
Alexandre Mota Araujo
Alexandre Mota De Araujo
Alexandre Mota Araujo Barberino
Alexandre De Araujo Mota
Alexandre Mota
Alexandre Mota Brandao De Araujo
Alexandre Augusto De Araujo Mota
Alexandre Mota Esteves
Alexandre Fernandes Mota
Alexandre Mota Fontes
Alexandre Cesar Mota
Alexandre Virginio Mota
Alexandre Oliveira Mota
Alexandre Rossini Mota
Alexandre Vandre Mota
Alexandre Soares Mota
Alexandre Lima Mota
Alexandre Moreira Mota
Alexandre Santos Mota
Família ARAUJO:
Alexandre Mota Araujo
Alexandre Mota De Araujo
Alexandre Mota Araujo Barberino
Alexandre De Araujo Mota
Alexandre Mota Brandao De Araujo
Alexandre Augusto De Araujo Mota
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Alexandre Araujo Mota sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Alexandre Araujo Mota?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados