Alcibenis Torres Pontes
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Alcibenis Torres Pontes. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Alcibenis Torres Pontes
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Alcibenis Torres Pontes?
Alcibenis Torres Pontes é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Pará, acumulando um capital social de R$ 0,00. Alcibenis não possui sócios.
Quais são as empresas de Alcibenis Torres Pontes?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2020 Alcibenis Torres Pontes Vereador - 38.631.527/0001-97 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Porto de Moz, Pará |
Eleicao 2012 Alcibenis Torres Pontes Vereador - 16.065.430/0001-21 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Porto de Moz, Pará |
Eleicao 2008 Alcibenis Torres Pontes Vereador - 09.854.417/0001-96 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Porto de Moz, Pará |
Eleicoes 2004 - Alcibenis Torres Pontes - Vereador - 06.582.405/0001-61 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Porto de Moz, Pará |
Eleicao 2016 Alcibenis Torres Pontes Vereador - 25.923.041/0001-80 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Porto de Moz, Pará |
Quem são os sócios de Alcibenis Torres Pontes?
Não foram encontrados sócios relacionados a esta pessoa.
Alcibenis Torres Pontes é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | PORTO DE MOZ-PA | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE PORTO DE MOZ-PA | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Alcibenis Torres Pontes
Em qual empresa Alcibenis Torres Pontes trabalha?
Alcibenis Torres Pontes trabalha para
Qual o cargo de Alcibenis Torres Pontes na ?
Alcibenis Torres Pontes é Sócio na .
Em qual empresa Alcibenis Torres Pontes é sócio?
Alcibenis Torres Pontes é sócio na empresa .
Por que Alcibenis Torres Pontes é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Alcibenis Torres Pontes assumiu o cargo de VEREADOR em PORTO DE MOZ-PA no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Alcibenis Torres Pontes?
Alcibenis Torres Pontes é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na PORTO DE MOZ-PA.
Antes disso, Alcibenis Torres Pontes?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE PORTO DE MOZ-PA.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família PONTES:
Rodrigo Pontes Torres
Geraldo Torres Pontes
Pablo Pontes Torres
Erika Torres Pontes
Marcelo Torres Pontes
Mauricio Pontes Torres
Camila Pontes Torres
Catarina Pontes Torres
Francisca Torres Pontes
Matheus Pontes Torres
Monalisa Torres Pontes
Bruna Pontes Torres
Natanael Pontes Torres
Manoela Pontes Torres
Julia Pontes Torres
Catana Torres Pontes
Jonatas Pontes Torres
Alexandre Pontes Torres
Família TORRES:
Rodrigo Pontes Torres
Geraldo Torres Pontes
Pablo Pontes Torres
Erika Torres Pontes
Marcelo Torres Pontes
Mauricio Pontes Torres
Camila Pontes Torres
Catarina Pontes Torres
Francisca Torres Pontes
Matheus Pontes Torres
Monalisa Torres Pontes
Bruna Pontes Torres
Natanael Pontes Torres
Manoela Pontes Torres
Julia Pontes Torres
Catana Torres Pontes
Jonatas Pontes Torres
Alexandre Pontes Torres
Outras Famílias:
Alcibenis Moreira De Sousa
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Alcibenis Torres Pontes sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Alcibenis Torres Pontes?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados