Alcenir Dalmago
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Alcenir Dalmago. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Alcenir Dalmago
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Alcenir Dalmago?
Alcenir Dalmago é um empresário(a) com participação em 1 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Rio Grande do Sul, acumulando um capital social de R$ 10.000,00. Alcenir também possui 1 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Alcenir Dalmago?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Dalmago Contabilidade LTDA - 10.677.994/0001-39 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Gentil, Rio Grande do Sul |
Quem são os sócios de Alcenir Dalmago?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Nelvi Maria Dalmago é sócio de Alcenir na(s) empresa(s): * Dalmago Contabilidade LTDA - 10.677.994/0001-39 |
Alcenir Dalmago é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
PREFEITO | GENTIL-RS | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
PREFEITO | MUN. DE GENTIL-RS | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Alcenir Dalmago
Em qual empresa Alcenir Dalmago trabalha?
Alcenir Dalmago trabalha para DALMAGO CONTABILIDADE
Qual o cargo de Alcenir Dalmago na DALMAGO CONTABILIDADE?
Alcenir Dalmago é Sócio na DALMAGO CONTABILIDADE.
Em qual empresa Alcenir Dalmago é sócio?
Alcenir Dalmago é sócio na empresa DALMAGO CONTABILIDADE.
Por que Alcenir Dalmago é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Alcenir Dalmago assumiu o cargo de PREFEITO em GENTIL-RS no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Alcenir Dalmago?
Alcenir Dalmago é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de PREFEITO, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na GENTIL-RS.
Antes disso, Alcenir Dalmago?> foi PREFEITO, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE GENTIL-RS.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família DALMAGO:
Ivo Dalmago
Odolir Dalmago
Osmar Dalmago
Jonatas Dalmago
Willian Dalmago
Zeferino Dalmago
Rodrigo Dalmago
Leocir Dalmago
Romeu Dalmago
Octavio Dalmago
Douglas Dalmago
Dhieiso Jose Dalmago
Ivone Dalmago Tibola
Francielli Maiara Dalmago
Ana Paula Dalmago
Roque Antonio Dalmago
Lourdes Silvestri Dalmago
Joao Carlos Dalmago
Nelio Silvestro Dalmago
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Alcenir Dalmago sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Alcenir Dalmago?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados