Abmael Borges da Silveira
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Abmael Borges da Silveira. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Abmael Borges da Silveira
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Abmael Borges da Silveira?
Abmael Borges da Silveira é um empresário(a) com participação em 1 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Mato Grosso, acumulando um capital social de R$ 0,00. Abmael não possui sócios.
Quais são as empresas de Abmael Borges da Silveira?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Associação dos Pecuaristas de Vila Rica - MT - 10.970.646/0001-55 | Ativa | Associação Privada | Demais | Presidente | Vila Rica, Mato Grosso |
Quem são os sócios de Abmael Borges da Silveira?
Não foram encontrados sócios relacionados a esta pessoa.
Abmael Borges da Silveira é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
PREFEITO | VILA RICA-MT | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
PREFEITO | MUN. DE VILA RICA-MT | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Abmael Borges da Silveira
Em qual empresa Abmael Borges da Silveira trabalha?
Abmael Borges da Silveira trabalha para ASSOCIACAO DOS PECUARISTAS DE VILA RICA
Qual o cargo de Abmael Borges da Silveira na ASSOCIACAO DOS PECUARISTAS DE VILA RICA?
Abmael Borges da Silveira é Sócio na ASSOCIACAO DOS PECUARISTAS DE VILA RICA.
Em qual empresa Abmael Borges da Silveira é sócio?
Abmael Borges da Silveira é sócio na empresa ASSOCIACAO DOS PECUARISTAS DE VILA RICA.
Por que Abmael Borges da Silveira é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Abmael Borges da Silveira assumiu o cargo de PREFEITO em VILA RICA-MT no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Abmael Borges da Silveira?
Abmael Borges da Silveira é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de PREFEITO, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na VILA RICA-MT.
Antes disso, Abmael Borges da Silveira?> foi PREFEITO, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE VILA RICA-MT.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família BORGES:
Abmael Borges
Abmael Pereira Borges
Abmael Leal Borges
Abmael Sampaio Borges Junior
Abmael Borges De Oliveira
Outras Famílias:
Abmael Cesar
Abmael Carlos
Abmael Sampaio
Abmael Ferreira
Abmael Reis
Abmael Martins
Abmael Vieira
Abmael Tiago
Abmael Lourenco
Abmael Aquino
Abmael Medeiros
Abmael Silva
Abmael Mateus
Abmael Sales
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Abmael Borges da Silveira sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Abmael Borges da Silveira?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados